KRS 0000317066
NIP5272591058
REGON14164923400000
Nazwa"KAPITAŁ ZIEMSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ III" SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKAPITAŁ ZIEMSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ III
Data rejestracji 04 lis 2008 (16 lat temu) 04 lis 2008
Data usunięcia 08 mar 2016 08 mar 2016
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres STANISŁAWA ŻARYNA, 5, WARSZAWA, 02-525, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #011 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #015 GOSPODARKA ŁOWIECKA, HODOWLA I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #016 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #813 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIWspólnik
2008-11-04
2016-03-08
14141491000000
JUSTYNA ELŻBIETA KANIEWSKA
Wspólnik
2008-11-04
2016-03-08
WOJCIECH ROBERT STANKIEWICZ
Wspólnik
2008-11-04
2016-03-08
ADAM PODGAJNY
Wspólnik
2009-05-11
2016-03-08
WŁODZIMIERZ JACEK BUCZKOWSKI
Wspólnik
2009-05-11
2016-03-08
IRENEUSZ WĘGIEL
Wspólnik
2009-05-11
2016-03-08
LESZEK ANDRZEJ CONDER
Wspólnik
2009-05-11
2016-03-08
ELŻBIETA BARBARA SKOLIMOWSKA GAJDA
Wspólnik
2009-05-11
2016-03-08
ANDRZEJ HORAWA
Wspólnik
2009-05-11
2016-03-08
JUSTYNA ELŻBIETA KANIEWSKA
Likwidator
2014-01-10
2016-03-08
WOJCIECH ROBERT STANKIEWICZ
Likwidator
2014-01-10
2016-03-08
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST WYŁĄCZNIE "KAPITAŁ ZIEMSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, JAKO KOMPLEMENTARIUSZ. OSOBAMI UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI W SP. Z O.O. SĄ: - JUSTYNA KANIEWSKA - CZŁONEK ZARZĄDU - WOJCIECH STANKIEWICZ - CZŁONEK ZARZĄDU (CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO)
Członek Organu Reprezentacji
2008-11-04
2014-01-10
14141491000000
2008-11-04
2014-01-10
"KAPITAŁ ZIEMSKI SP. Z O.O. III" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2008-11-04
2014-06-10
AL. JANA PAWŁA II, 61, WARSZAWA, 01-031, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie