KRS 0000515658
NIP5213674883
REGON14731116300000
NazwaTERRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaTERRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 04 lip 2014 (10 lat temu) 04 lip 2014
Data usunięcia 20 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. DOMANIEWSKA, 39, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email JK@KAPITALZIEMSKI.PL
Dane podatkowe
NIP 5213674883
data rejestracji 01 wrz 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 kwi 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#639 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI #643 DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄWspólnik
2014-07-04
2015-09-04
14141491000000
JUSTYNA ELŻBIETA KANIEWSKA
Wspólnik
2014-07-04
2015-09-04
WOJCIECH ROBERT STANKIEWICZ
Wspólnik
2014-07-04
2021-04-20
WOJCIECH ROBERT STANKIEWICZ
Beneficjent
WOJCIECH ROBERT STANKIEWICZ
reprezentant
WOJCIECH ROBERT STANKIEWICZ
Beneficjent
WOJCIECH STANKIEWICZ JEST JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM, UDZIAŁOWCEM KOMPLEMENTARIUSZA ORAZ PREZESEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA TERRA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI JEST WYŁĄCZNIE SPÓŁKA TERRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI PO FIRMĄ TERRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. PREZES ZARZĄDU WOJCICEH ROBERT STANKIEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2014-07-04
2015-09-04
14141491000000
Członek Organu Reprezentacji
2015-09-04
2021-04-20
14588052000000
2014-07-04
2021-04-14
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2014-07-04
2015-09-04
"KAPITAŁ ZIEMSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WARS" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-09-04
2021-04-14
TERRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2014-07-04
2015-09-04
ŻARYNA, 5, WARSZAWA, 02-525, WARSZAWA, POLSKA
2015-09-04
2021-04-14
UL. DOMANIEWSKA, 39, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
1433-SEE-2.711.609.2022
0022-03-03
2022-06-13
4321.79 PLN
1433-723.793421.2021
Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie