KRS 0000296321
NIP8971736512
REGON02065506200000
Nazwa"MYBENEFIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMYBENEFIT
Data rejestracji 07 sty 2008 (17 lat temu) 07 sty 2008
Data usunięcia 21 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 28/30, WROCŁAW, 53-333, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1758000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8971736512
data rejestracji 28 gru 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 gru 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNEGRZEGORZ DŁUGOSZ
reprezentant
JOLANTA RYCERZ
reprezentant
ROBERT BOGACKI
reprezentant
AGNIESZKA VAN BERGH
Beneficjent
JAMES VAN BERGH
Beneficjent
MAŁGORZATA FRANKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2022-01-24
2022-12-21
TOMASZ JÓZEFACKI
Członek Organu Nadzoru
2013-03-05
2015-05-25
ADAM KĘDZIERSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-03-05
2015-05-25
TOMASZ MOROZ
Członek Organu Nadzoru
2013-03-05
2015-05-25
WITOLD SZLACHTA
Członek Organu Nadzoru
2018-01-18
2021-01-27
ARKADIUSZ SZCZYGIELSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-01-18
2019-03-12
ARKADIUSZ HANSZKE
Członek Organu Nadzoru
2018-01-18
2019-03-12
ADAM KĘDZIERSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-01-18
2018-06-18
EMILIA ROGALEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2018-01-18
2022-12-21
BARTOSZ MICHAŁ JÓZEFIAK
Członek Organu Nadzoru
2021-01-27
2022-12-21
WITOLD SZLACHTA
Wspólnik
2008-01-07
2015-05-25
6.383 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 319.150 ZŁ (TRZYSTA DZIEWIĘTNAŚCIE TYSIĘCY STO PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
ŁUKASZ BARTOSZEWICZ
Wspólnik
2008-01-07
2008-05-06
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ. (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MAGDALENA KRYGIEL BARTOSZEWICZ
Wspólnik
2008-11-25
2010-02-15
5.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 280.000 (DWIEŚCIE OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH ORAZ 9.600 UDZIAŁÓW WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z WITOLDEM SZLACHTĄ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 480.000 (CZTERYSTA OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ŁUKASZ BARTOSZEWICZ
Wspólnik
2010-02-15
2015-05-25
4.483 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 224.150 ZŁ (DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE STO PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
TOMASZ MOROZ
Wspólnik
2012-12-05
2013-03-05
2.450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 122.500 ZŁ (STO DWADZIEŚCIA DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
MARCIN MAREK MICHNICKI
Wspólnik
2012-12-05
2013-03-25
2.996 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 149.800 ZŁ (STO CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY OSIEMSET ZŁOTYCH)
Wspólnik
2013-03-05
2022-12-21
35.160 (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY STO SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.758.000 ZŁ ( JEDEN MILION SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
75072167000000
Wspólnik
2013-03-25
2015-06-11
2.997 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 149.850 ZŁ (STO CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
14623149100000
ALEKSANDER SZYSZKA
Prokurent
2020-05-14
2022-12-21
PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.
BOŻENA GARBIŃSKA
Prokurent
2008-01-07
2009-08-31
SAMOISTNA
MONIKA PATRYCJA HERTEL
Prokurent
2017-12-01
2019-03-12
PROKURA SAMOISTNA
JACEK MAJ
Prokurent
2020-05-14
2021-01-27
PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.
AGNIESZKA VAN BERGH
Beneficjent
AGNIESZKA VAN BERGH JEST POŚREDNIO (POPRZEZ SPÓŁKĘ BENEFIT INVEST LTD., BĘDĄCA AKCJONARIUSZEM BENEFIT SYSTEMS S.A.) JEST AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI BENEFIT SYSTEMS S.A., BĘDĄCEJ 100% UDZIAŁOWCEM MYBENEFIT SP. Z O.O. AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI BENEFIT SYSTEMS S.A. JEST JAMESA VAN BERGH, MAŁŻONEK AGNIESZKI VAN BERGH. JAMES VAN BERGH ORAZ AGNIESZKA VAN BERGH SĄ RÓWNIEŻ FUNDATORAMI FUNDACJI DRZEWO I JUTRO BĘDĄCEJ AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI BENEFIT SYSTEMS S.A. POMIĘDZY JAMESEM VAN BERGH, AGNIESZKĄ VAN BERGH ORAZ FUNDACJĄ DRZEWO I JUTRO DOMNIEMUJE SIĘ ISTNIENIA POROZUMIENIA DOTYCZĄCEGO ZGODNEGO GŁOSOWANIA NA WALNYM ZGROMADZENIU BENEFIT SYSTEMS S.A. LUB PROWADZENIA TRWAŁEJ POLITYKI WOBEC BENEFIT SYSTEMS S.A. W MYŚL ART. 87 UST. 1 PKT 5 W ZW. Z ART. 87 UST. 4 PKT 1 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH. W KONSEKWENCJI JAMES VAN BERGH I AGNIESZKA VAN BERGH POSIADAJĄ POŚREDNIO ŁĄCZNIE 38,43% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, JAMES VAN BERGH (ŁĄCZNIE Z AGNIESZKA VAN BERGH) ZOSTAŁ UZNANY ZA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO MYBENEFIT SP. Z O.O. W ZWIĄZKU Z ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET 3 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (Z PÓŹN. ZM).
JAMES VAN BERGH
Beneficjent
JAMES VAN BERGH JEST AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI BENEFIT SYSTEMS S.A., BĘDĄCEJ 100% UDZIAŁOWCEM MYBENEFIT SP. Z O.O. AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI BENEFIT SYSTEMS S.A. POŚREDNIO (POPRZEZ SPÓŁKĘ BENEFIT INVEST LTD., BĘDĄCA AKCJONARIUSZEM BENEFIT SYSTEMS S.A.) JEST TAKŻE AGNIESZKA VAN BERGH, MAŁŻONKA JAMESA VAN BERGH. JAMES VAN BERGH ORAZ AGNIESZKA VAN BERGH SĄ RÓWNIEŻ FUNDATORAMI FUNDACJI DRZEWO I JUTRO BĘDĄCEJ AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI BENEFIT SYSTEMS S.A. POMIĘDZY JAMESEM VAN BERGH, AGNIESZKĄ VAN BERGH ORAZ FUNDACJĄ DRZEWO I JUTRO DOMNIEMUJE SIĘ ISTNIENIA POROZUMIENIA DOTYCZĄCEGO ZGODNEGO GŁOSOWANIA NA WALNYM ZGROMADZENIU BENEFIT SYSTEMS S.A. LUB PROWADZENIA TRWAŁEJ POLITYKI WOBEC BENEFIT SYSTEMS S.A. W MYŚL ART. 87 UST. 1 PKT 5 W ZW. Z ART. 87 UST. 4 PKT 1 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH. W KONSEKWENCJI JAMES VAN BERGH I AGNIESZKA VAN BERGH POSIADAJĄ POŚREDNIO ŁĄCZNIE 38,43% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM MYBENEFIT SP. Z O.O. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, JAMES VAN BERGH (ŁĄCZNIE Z AGNIESZKA VAN BERGH) ZOSTAŁ UZNANY ZA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO MYBENEFIT SP. Z O.O. W ZWIĄZKU Z ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET 3 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (Z PÓŹN. ZM).
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SKUTECZNA REPREZENTACJA SPÓŁKI WYKONYWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU.
ROBERT PIOTR BOGACKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-05-14
2022-12-21
GRZEGORZ DŁUGOSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-01-27
2022-12-21
WITOLD SZLACHTA
PREZES ZARZĄDU
2008-01-07
2018-01-18
ŁUKASZ BARTOSZEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-01-07
2018-01-18
PAWEŁ MARKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-05-25
2016-03-21
JAROSŁAW KOMOROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-03-21
2018-01-18
JAROSŁAW KOMOROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-01-18
2019-03-12
JAROSŁAW ROBERT BILBIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-12-01
2019-12-31
PIOTR JACEK JAWORSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-10-05
2020-05-14
JOLANTA EWA RYCERZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-12-11
2020-05-14
2008-01-07
2010-10-12
"TRAVELPASS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-01-07
2008-06-12
RUSKA, 11/12, WROCŁAW, 50-079, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie