KRS 0000470176
NIP5213652195
REGON14678364100000
NazwaFIT INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFIT INVEST
Data rejestracji 16 lip 2013 (11 lat temu) 16 lip 2013
Data usunięcia 25 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC EUROPEJSKI, 3, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10813600,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213652195
data rejestracji 09 sie 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 14 sty 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH #9312Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJAKUB MATEUSZ RANISZEWSKI
Wspólnik
2013-07-16
2014-01-30
29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1450 ZŁ
MONIKA BRONIKOWSKA
Wspólnik
2013-07-16
2014-01-30
23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1150 ZŁ
Wspólnik
2013-07-16
2014-01-30
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800 ZŁ
01564267500000
Wspólnik
2014-01-30
2019-11-25
216.272 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.813.600 ZŁ
75072167000000
IZABELA WALCZEWSKA SCHNEYDER
Członek Organu Nadzoru
2018-06-28
2019-11-25
ADAM JAKUB RADZKI
Członek Organu Nadzoru
2018-06-28
2019-11-25
WOJCIECH SZWARC
Członek Organu Nadzoru
2018-06-28
2019-11-25
MONIKA PATRYCJA HERTEL
Prokurent
2016-10-03
2019-11-25
PROKURA ŁĄCZNA, OBEJMUJE UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚĆ WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MACIEJ BIEŃKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-18
2017-01-09
RAFAŁ RYBSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-01-09
2017-10-24
GRZEGORZ HAFTARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-05-10
2018-12-27
KAZIMIERZ PUŁASKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-10-24
2019-11-25
JAKUB RANISZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-05-07
2019-11-25
PRZEMYSŁAW SZCZĘSNY
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-05-07
2019-11-25
ADAM KĘDZIERSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-01-30
2015-03-18
ADAM KĘDZIERSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-03-18
2016-09-01
JAKUB MATEUSZ RANISZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-07-16
2014-01-30
PRZEMYSŁAW PIOTR SZCZĘSNY
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-07-16
2014-01-30
2013-07-16
2014-01-30
MANGALIA, 4, WARSZAWA, 02-758, WARSZAWA, POLSKA
2014-01-30
2016-01-04
FREDRY, 6, WARSZAWA, 00-097, WARSZAWA, POLSKA
2016-01-04
2017-03-09
PLAC EUROPEJSKI, 2, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie