KRS 0000538050
NIP5252605805
REGON36060563200000
NazwaBENEFIT SYSTEMS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBENEFIT SYSTEMS INTERNATIONAL
Data rejestracji 10 sty 2015 (10 lat temu) 10 sty 2015
Data usunięcia 24 mar 2023 24 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MŁYNARSKA, 8/12, WARSZAWA, 01-194, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252605805
data rejestracji 01 maj 2015
status Czynny
08109028350000000148056036
SANPL Centrum Usług Oddziałowych
ul. Strzegomska 8-10 53-611 Wrocław POLSKA
12114020620000569761001002
mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA
28114020620000569761001005
mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA
39114020620000569761001001
mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA
51109010560000000141985884
SANPL 4 Oddział w Warszawie
al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
55114020620000569761001004
mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA
65109028350000000147002269
SANPL Centrum Usług Oddziałowych
ul. Strzegomska 8-10 53-611 Wrocław POLSKA
68109028350000000149943061
SANPL Centrum Usług Oddziałowych
ul. Strzegomska 8-10 53-611 Wrocław POLSKA
71114020620000569761001007
mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA
82114020620000569761001003
mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH #9312Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCHADAM KĘDZIERSKI
Beneficjent
ARKADIUSZ SZCZYGIELSKI
Beneficjent
MACIEJ KRZYSZTOF GWÓŹDŹ
Beneficjent
JAROSŁAW KOMOROWSKI
Beneficjent
ARKADIUSZ SZCZYGIELSKI
zgłaszający - członek zarządu
PAWEŁ TOMASZ MYSZKA
zgłaszający - prokurent
Wspólnik
2015-01-10
2023-03-24
9.470 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 473.500,00 ZŁ
75072167000000
Wspólnik
2015-01-28
2019-09-17
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ
14275876400000
IZABELA WALCZEWSKA SCHNEYDER
Prokurent
2015-01-10
2017-10-31
PROKURA SAMOISTNA
ARKADIUSZ SZCZYGIELSKI
Prokurent
2017-10-31
2018-10-19
SAMOISTNA
ADAM RADZKI
Członek Organu Nadzoru
2018-09-06
2021-08-17
IZABELA WALCZEWSKA SCHNEYDER
Członek Organu Nadzoru
2018-09-06
2019-09-17
JAMES VAN BERGH
Członek Organu Nadzoru
2018-09-06
2023-03-24
IWONA URSZULA RYKACZEWSKA KUDERSKA
Członek Organu Nadzoru
2019-09-17
2019-12-31
BARTOSZ MICHAŁ JÓZEFIAK
Członek Organu Nadzoru
2019-12-31
2023-03-24
WOJCIECH SZWARC
Członek Organu Nadzoru
2021-08-17
2023-03-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO SKŁADANIA ORAZ PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
GRZEGORZ HAFTARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2015-01-10
2017-10-31
GRZEGORZ HAFTARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-10-31
2018-10-19
ADAM KĘDZIERSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-01-10
2017-10-31
ADAM KĘDZIERSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-10-31
2023-03-24
JAROSŁAW KOMOROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-10-19
2023-03-24
ARKADIUSZ SZCZYGIELSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-10-19
2023-03-24
MACIEJ GWÓŹDŹ
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-10-25
2023-03-24
2015-01-10
2015-12-18
UL. CANALETTA, 4, WARSZAWA, 00-099, WARSZAWA, POLSKA
2015-12-18
2019-05-17
PLAC EUROPEJSKI, 2, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie