KRS 0000063185
REGON75054270800000
Nazwa"BIZCENTRUM" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaBIZCENTRUM
Data rejestracji 19 lis 2001 (23 lata temu) 19 lis 2001
Data usunięcia 31 paź 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PODWALE, 13, WARSZAWA, 00-950, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 388250,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 287300,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji388250
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEROBERT TOMASZ SUTKOWSKI
Prokurent
2001-11-19
2002-07-23
SAMOISTNA
MONIKA ZAWADOWSKA
Prokurent
2002-07-23
2007-10-31
SAMOISTNA
PAWEŁ NARCYZ KOŁAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-19
2007-10-31
MARIUSZ JARZĘBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-12
2004-09-20
ROBERT TOMASZ SUTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-23
2007-10-31
KRZYSZTOF BLUSZ
Członek Organu Nadzoru
2004-09-20
2007-10-31
ROBERT KUJDA
Członek Organu Nadzoru
2004-09-20
2007-10-31
JANUSZ JACEK NAKLICKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-19
2007-10-31
JAROSŁAW MILEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-19
2002-02-12
PIOTR JAROSŁAW OSKROBA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-19
2004-09-20
JAMES VAN BERGH
Członek Organu Nadzoru
2001-11-19
2002-07-23
ZDZISŁAW HANKOWICZ
Powiernik
2005-10-21
2007-10-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU A W PRZYPADKU JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
IRENEUSZ PIOTR SZUMIŁO
PREZES ZARZĄDU
2001-11-19
2002-07-23
KRZYSZTOF BLUSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-19
2002-07-23
JAMES VAN BERGH
PREZES ZARZĄDU
2002-07-23
2007-10-31
RAFAŁ ROBERT LEWANDOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-19
2004-09-20
JAMES VAN BERGH
PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU
2002-02-12
2002-07-23
MAGDALENA AGNIESZKA HAJDUK NAKLICKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-23
2004-09-20
2001-11-19
2004-09-20
REYMONTA, 9, SKIERNIEWICE, 96-100, SKIERNIEWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie