KRS 0000029293
NIP7541006911
REGON53097125900000
NazwaFABRYKA PORCELITU "TUŁOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaFABRYKA PORCELITU "TUŁOWICE"
Data rejestracji 20 lip 2001 (23 lata temu) 20 lip 2001
Data usunięcia 28 gru 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ŚWIERCZEWSKIEGO, 33, TUŁOWICE, 49-130, TUŁOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7228900,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 7228900,00 PLN
Wartość nominalna akcji4,49 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1610000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#2621Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW STOŁOWYCH I OZDOBNYCH #2625Z PRODUKCJA WYROBÓW CERAMICZNYCH POZOSTAŁYCH #2626Z PRODUKCJA MATERIAŁÓW I WYROBÓW CERAMICZNYCH OGNIOTRWAŁYCH #2630Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH #2666Z PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH I GIPSOWYCH POZOSTAŁYCH #2430Z PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW #2121Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #4030 PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY #5144Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5244Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃBOŻENNA MARIA ZALEWSKA
Prokurent
2001-07-20
2006-05-31
SAMOISTNA
ELŻBIETA JOLANTA BOCHENEK
Prokurent
2001-08-02
2001-09-26
SAMOISTNA
ZIEMOWIT TADEUSZ STEMPIN
Członek Organu Nadzoru
2001-07-20
2007-12-28
PIOTR JAROSŁAW OSKROBA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-20
2007-12-28
TADEUSZ JAN SOBCZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-20
2007-12-28
BARBARA KATARZYNA KOHMAN
Członek Organu Nadzoru
2001-07-20
2007-12-28
ZOFIA BOŻENA PRZYGODA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-20
2007-12-28
ROBERT PAWEŁ KUJDA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-20
2007-12-28
JERZY ŁAJMUTIS BAKUTIS
Członek Organu Nadzoru
2001-07-20
2007-12-28
MIECZYSŁAW MARSZAŁEK
Powiernik
2001-12-11
2007-12-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ZBIGNIEW JANUSZ MENDEL
PREZES ZARZĄDU
2001-07-20
2005-06-29
BOGUSŁAWA KAŁUŻNA
CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW FINANSOWYCH
2001-07-20
2001-08-02
RYSZARDA DAROMIŁA JEDLIŃSKA BIEL
CZŁONEK ZARZADU DO SPRAW MARKETINGU I SPRZEDAŻY
2001-07-20
2001-08-02
MIECZYSŁAW RAMCZYKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW OPERACYJNYCH
2001-07-20
2007-12-28
2001-07-20
2007-12-28
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-07-20
2007-12-28
FABRYKA PORCELITU "TUŁOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-07-20
2007-12-28
ŚWIERCZEWSKIEGO, 33, TUŁOWICE, 49-130, TUŁOWICE, POLSKA
2001-07-20
2007-12-28
2621Z - PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW STOŁOWYCH I OZDOBNYCH
2001-07-20
2007-12-28
2625Z - PRODUKCJA WYROBÓW CERAMICZNYCH POZOSTAŁYCH
2001-07-20
2007-12-28
2626Z - PRODUKCJA MATERIAŁÓW I WYROBÓW CERAMICZNYCH OGNIOTRWAŁYCH
2001-07-20
2007-12-28
2630Z - PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH
2001-07-20
2007-12-28
2666Z - PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH I GIPSOWYCH POZOSTAŁYCH
2001-07-20
2007-12-28
2430Z - PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW
2001-07-20
2007-12-28
2121Z - PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY
2001-07-20
2007-12-28
4030 - PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)
2001-07-20
2007-12-28
5144Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH
2001-07-20
2007-12-28
5170A - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie