KRS 0000047593
NIP5260209768
REGON01280833600000
NazwaCELT SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaCELT
Data rejestracji 26 wrz 2001 (23 lata temu) 26 wrz 2001
Data usunięcia 16 wrz 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UŁANÓW, 1, KRAKÓW, 31-450, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2700000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2700000,00 PLN
Wartość nominalna akcji2,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1350000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#3611 PRODUKCJA KRZESEŁ I MEBLI DO SIEDZENIA #3612 PRODUKCJA WYPOSAŻENIA SKLEPÓW #3613 PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH #3614A PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3614B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE WYKAŃCZANIA MEBLI #5119 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5244 SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #2626Z PRODUKCJA MATERIAŁÓW I WYROBÓW CERAMICZNYCH OGNIOTRWAŁYCH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4521G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH #7260 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁAJADWIGA MARIA KRZEMIEŃ
Prokurent
2001-09-26
2010-09-16
PROKURA ŁĄCZNA
IZABELA PATEREK
Prokurent
2001-09-26
2010-09-16
ŁĄCZNA
PIOTR JAROSŁAW OSKROBA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-26
2010-09-16
WIKTOR MORDARSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-26
2010-09-16
KAZIMIERZ EUGENIUSZ TUZIMSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-26
2010-09-16
PIOTR LECH MALETZ
Powiernik
2003-10-07
2005-08-30
MIECZYSŁAW RADECKI
Powiernik
2005-08-30
2010-09-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU ALBO DWÓCH WICEPREZESÓW ZARZADU ŁĄCZNIE ALBO PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WŁODZIMIERZ SZYMON EHRENHALT
PREZES ZARZĄDU
2001-09-26
2002-09-24
PIOTR KOŁODZIEJ
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-09-26
2002-09-24
MICHAŁ JAN WERESZCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-24
2003-04-22
JAN ANDRZEJ CZYŻ
PREZES ZARZĄDU
2002-09-24
2003-04-22
HENRYK TADEUSZ CZARNECKI
PREZES ZARZĄDU
2003-04-22
2010-09-16
JADWIGA BARANOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-04-22
2010-09-16
2001-09-26
2010-09-16
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-09-26
2010-09-16
CELT SPÓŁKA AKCYJNA
2001-09-26
2010-09-16
UŁANÓW, 1, KRAKÓW, 31-450, KRAKÓW, POLSKA
2001-09-26
2010-09-16
3611 - PRODUKCJA KRZESEŁ I MEBLI DO SIEDZENIA
2001-09-26
2010-09-16
3612 - PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH POZOSTAŁA
2001-09-26
2010-09-16
3613 - PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH
2001-09-26
2010-09-16
3614A - PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
2001-09-26
2010-09-16
3614B - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE WYKAŃCZANIA MEBLI
2001-09-26
2010-09-16
5119 - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
2001-09-26
2010-09-16
5170 - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA
2001-09-26
2010-09-16
5244 - SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
2001-09-26
2010-09-16
5248A - SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO,
2001-09-26
2010-09-16
7420A - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO TAKŻE W INTERNECIE
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie