KRS 0000266270
NIP5272523832
REGON14074757800000
NazwaKROKUS PE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaKROKUS PE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 20 paź 2006 (18 lat temu) 20 paź 2006
Data usunięcia 18 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres ALEJA JANA PAWŁA II, 27, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5272523832
data rejestracji 22 lis 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 paź 2022
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAROBERT LECH BOŻYK
reprezentant
PIOTR JAROSŁAW OSKROBA
reprezentant
MARZENA ELŻBIETA TOMECKA
reprezentant
WITOLD MICHAŁ RADWAŃSKI
reprezentant
WITOLD MICHAŁ RADWAŃSKI
Beneficjent
WITOLD MICHAŁ RADWAŃSKI
Wspólnik
2006-10-20
2022-11-18
MARZENA ELŻBIETA TOMECKA
Wspólnik
2006-10-20
2022-11-18
PIOTR JAROSŁAW OSKROBA
Wspólnik
2006-10-20
2022-11-18
ROBERT LECH BOŻYK
Wspólnik
2006-10-20
2022-11-18
Wspólnik
2006-10-20
2022-11-18
14055102000000
WITOLD MICHAŁ RADWAŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
POSIADA 32,50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KROKUS PE SP. Z O.O., KTÓREJ PRZYSŁUGUJE 40% GŁOSÓW W SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ, KTÓRYM JEST KROKUS PE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ZGODNIE Z UMOWĄ SPÓŁKI KROKUS PE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, DO REPREZENTOWANIA KROKUS PE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. CZŁONKAMI ZARZĄDU KROKUS PE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SĄ: WITOLD MICHAŁ RADWAŃSKI, PIOTR JAROSŁAW OSKROBA, ROBERT LECH BOŻYK ORAZ MARZENA ELŻBIETA TOMECKA.
Członek Organu Reprezentacji
2006-10-20
2022-11-18
14055102000000
2022
2022-01-01
2022-10-31
2022-10-31
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 246234.74 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 85091.9 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1958.18 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 82690.72 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 25728.64 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 11882.88 |
- aktualizacja wartości aktywów | 9797.6 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 16992 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 157996.6 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 10317.68 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 10317.68 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 |
Aktywa razem | 10317.67 |
B. Aktywa obrotowe | 10317.67 |
- Należności krótkoterminowe | 0 |
2006-10-20
2013-01-21
AL. JANA PAWŁA II, 25, WARSZAWA, 00-854, WARSZAWA, POLSKA
2013-01-21
2019-07-12
AL. JANA PAWŁA II, 29, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie