KRS 0000438474
NIP5213639266
REGON14636308600000
NazwaMYBAZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMYBAZE
Data rejestracji 30 paź 2012 (12 lat temu) 30 paź 2012
Data usunięcia 15 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA PRYMASA TYSIĄCLECIA, 48A, WARSZAWA, 01-242, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 13200,00 PLN
Dane kontaktowe
Email INFO@MYBAZE.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJDUC VU HOANG
Wspólnik
2012-10-30
2019-05-15
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2 550,00 ZŁOTYCH
ADAM MARIA CELLARY
Wspólnik
2012-10-30
2019-05-15
32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 600,00 ZŁOTYCH
META INGENIUM, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA D.O.O.
Wspólnik
2013-05-29
2019-05-15
37 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.850,00 ZŁ
MARIUSZ GĄSIEWSKI
Wspólnik
2014-08-19
2015-04-23
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 950,00 ZŁOTYCH
INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Wspólnik
2014-11-05
2019-05-15
110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.500,00 ZŁ
021553429
PIOTR SŁAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-05-29
2019-05-15
JACEK ANDRZEJ BŁOŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-05-29
2014-11-05
MARIUSZ JARZĘBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-05-29
2018-03-21
MARIUSZ GĄSIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-05-30
2019-05-15
TOMASZ ARTUR DANIS
Członek Organu Nadzoru
2014-11-05
2019-05-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE (W TYM PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI LUB WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI). W PRZYPADKU POWOŁANIA CZŁONKA ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W TYM CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH. PREZES ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WZGLĘDEM OSÓB TRZECICH W ZAKRESIE PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 20.000 PLN NETTO (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) NA TRANSAKCJĘ I NIE WIĘCEJ NIŻ 20.000 PLN NETTO (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) ŁĄCZNIE NA 1 (SŁOWNIE: JEDNEGO) KONTRAHENTA MIESIĘCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI BĘDZIE UPRAWNIONY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
DUC VU HOANG
PREZES ZARZĄDU
2012-10-30
2015-12-14
ADAM MARIA CELLARY
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-10-30
2015-07-31
TOMASZ JAN PASTERNAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-10-30
2015-07-31
KATARZYNA STEFAŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH
2015-07-31
2017-07-13
2012-10-30
2015-04-23
BUKOWIŃSKA, 22, WARSZAWA, 02-703, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie