KRS 0000332306
NIP5842678490
REGON22082339800000
NazwaTEAM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTEAM INVESTMENT
Data rejestracji 26 cze 2009 (15 lat temu) 26 cze 2009
Data usunięcia 07 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4331Z TYNKOWANIE #4334Z MALOWANIE I SZKLENIEMARCIN ROBERT ZAWIŚLAK
Wspólnik
2016-03-21
2016-09-29
39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.875,00 ZŁ
MARIUSZ GĄSIEWSKI
Wspólnik
2009-06-26
2013-12-04
10 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250,00 ZŁOTYCH
ZYGMUNT MICHAŁ ROMAN
Wspólnik
2009-06-26
2013-12-04
10 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250,00 ZŁOTYCH
MACIEJ LUDWIK ZAWIŚLAK
Wspólnik
2009-06-26
2013-12-04
10 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250,00 ZŁOTYCH
MAREK ANDRZEJ KANKOWSKI
Wspólnik
2009-06-26
2013-12-04
10 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250,00 ZŁOTYCH
MIROSŁAW ADAM WĘSIERSKI
Wspólnik
2013-12-04
2016-03-21
39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.875,00 ZŁOTYCH
MICHAŁ JAKUB WĘSIERSKI
Wspólnik
2013-12-04
2016-03-21
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 125,00 ZŁOTYCH
ANNA BLOCH
Wspólnik
2016-09-29
2023-02-07
38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 750 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
MACIEJ LUDWIK ZAWIŚLAK
PREZES ZARZĄDU
2009-06-26
2013-10-16
ZYGMUNT MICHAŁ ROMAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-06-26
2013-10-16
MIROSŁAW ADAM WĘSIERSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-12-04
2016-03-21
MARCIN ROBERT ZAWIŚLAK
PREZES ZARZĄDU
2016-03-21
2016-09-29
ANNA BLOCH
PREEZS ZARZĄDU
2016-09-29
2023-02-07
2009-06-26
2013-12-04
ALEJA GRUNWALDZKA, 184, GDAŃSK, 80-266, GDAŃSK, POLSKA
2013-12-04
2016-03-21
OBWODOWA, 11, REDA, 84-240, REDA, POLSKA
2016-03-21
2016-09-29
UL. GÓRNICZA, 49C, GDYNIA, 81-572, GDYNIA, POLSKA
2016-09-29
2020-12-15
UL. HOŻA, 86, WARSZAWA, 00-682, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie