KRS 0000149829
NIP5841999281
REGON19127390700000
NazwaSAPRO FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaSAPRO FINANCE
Data rejestracji 11 lut 2003 (22 lata temu) 11 lut 2003
Data usunięcia 30 wrz 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres MARYNARKI POLSKIEJ, 96, GDAŃSK, 80-557, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji10
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (27)
#5010 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #6521Z LEASING FINANSOWY #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #660 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #6601Z UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE #6602Z FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE #6603Z UBEZPIECZENIA POZOSTAŁE #671 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #7140Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #741 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO, ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7440Z REKLAMA #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNAMAREK MAZUR
Członek Organu Nadzoru
2003-02-11
2008-09-30
MACIEJ LUDWIK ZAWIŚLAK
Członek Organu Nadzoru
2003-02-11
2008-09-30
ADAM MAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-02-11
2008-09-30
PIOTR MIROŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-02-11
2008-09-30
TOMASZ SMUKAŁA
Członek Organu Nadzoru
2003-02-11
2008-09-30
PIOTR ZBOIŃSKI
Powiernik
2003-02-11
2006-01-03
ZYGMUNT HUBERT FARUGA
Powiernik
2006-01-03
2008-09-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW UPRAWNIENI SĄ: 1) PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM, 2) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, 3) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
WOJCIECH JERZY ROSICKI
PREZES ZARZĄDU
2003-02-11
2008-09-30
2003-02-11
2003-10-27
AL. JANA PAWŁA II, 20, GDAŃSK, 80-462, GDAŃSK, POLSKA
2003-10-27
2003-12-08
MARYNARKI POLSKIEJ, 96, GDAŃSK, 80-955, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie