KRS 0000067978
NIP5860101743
REGON00283233100000
Nazwa"ATOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwa"ATOM" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 04 gru 2001 (23 lata temu) 04 gru 2001
Data usunięcia 13 sty 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STRYJSKA, 24, GDYNIA, 81-506, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50400,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#3162A PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH #3162B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3230B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI PROFESJONALNEGO SPRZĘTU RADIOWO- TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #5248 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #746 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKAMAREK JERZY PAROL
Wspólnik
2001-12-04
2010-01-13
14 UDZIAŁÓW, 16.800 ZŁ
STANISŁAW JAN WASILEWSKI
Wspólnik
2001-12-04
2010-01-13
14 UDZIAŁÓW, 16.800 ZŁ
BOGUMIŁA WIESŁAWA SIENIUC
Wspólnik
2001-12-04
2010-01-13
14 UDZIAŁÓW, 16.800 ZŁ
ZYGMUNT HUBERT FARUGA
Powiernik
2006-05-10
2010-01-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI
MAREK JERZY PAROL
CZŁONEK
2001-12-04
2010-01-13
STANISŁAW JAN WASILEWSKI
CZŁONEK
2001-12-04
2010-01-13
WITOLD HENRYK BACH
CZŁONEK
2001-12-04
2010-01-13
2001-12-04
2009-06-02
"ATOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie