KRS 0000198456
REGON09242539200000
Nazwa"JAKRON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaJAKRON
Data rejestracji 04 mar 2004 (21 lat temu) 04 mar 2004
Data usunięcia 08 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ---, ---, GDAŃSK, ---, ---, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 290000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMAWŁODZIMIERZ JAKOBSCHY
Wspólnik
2004-03-04
2005-08-19
145 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 145.000 ZŁOTYCH
GHASSIB KRONFLY
Wspólnik
2004-03-04
2005-08-19
145 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 145.000 ZŁOTYCH
HALINA BORYSIEWICZ
Wspólnik
2005-08-19
2006-09-27
288 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 288.000 ZŁOTYCH
MARCIN JAKUB STRYCZYŃSKI
Wspólnik
2006-09-27
2019-01-08
290 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 290.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ WE WSZYSTKICH BEZ OGRANICZENIA SPRAWACH W RAMACH KRAJOWEJ I ZAGRANICZNEJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.
WŁODZIMIERZ JAKOBSCHY
PREZES ZARZĄDU
2004-03-04
2005-08-19
MARCIN JAKUB STRYCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-09-27
2014-01-15
PIOTR MIROŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-08-19
2006-09-27
2004-03-04
2005-08-19
WAJDELOTY, 13, GDAŃSK, 80-437, GDAŃSK, POLSKA
2005-08-19
2006-09-27
HELSKA, 4, SOPOT, 81-718, SOPOT, POLSKA
2006-09-27
2012-10-01
HEWELIUSZA, 11, GDAŃSK, 80-890, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie