KRS 0000122924
NIP5260025212
REGON01042698400000
NazwaTFF SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaTFF
Data rejestracji 15 lip 2002 (22 lata temu) 15 lip 2002
Data usunięcia 04 paź 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ŚWIĘTOKRZYSKA, 30, WARSZAWA, 00-116, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji5,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji200000
Dane kontaktowe
Email WARSZAWA@TFF.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ #331 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #465 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #951 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCHTADEUSZ ADAM KNAPP
Członek Organu Nadzoru
2002-07-15
2003-05-06
MAREK KRZYSZTOF RATAJCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-15
2003-05-06
KATARZYNA BARBARA GRABOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-15
2003-05-06
MARIUSZ BANY
Członek Organu Nadzoru
2002-07-15
2003-05-06
MAREK WŁODZIMIERZ KOZIKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-15
2003-05-06
STANISŁAW FIEDUR
Członek Organu Nadzoru
2003-05-06
2012-04-27
ŁUKASZ KRZYSZTOF WINGERT
Członek Organu Nadzoru
2007-08-30
2012-04-27
ŁUKASZ FIEDUR
Członek Organu Nadzoru
2012-04-27
2017-10-04
ALEKSANDRA ANNA NIEGOLEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-04-27
2015-10-15
PIOTR ZBOIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-04-27
2017-10-04
MIROSŁAW FRANCISZEK ŁEZKA
Prokurent
2014-10-01
2017-01-26
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY SPÓŁKI MOGĄ SKŁADAĆ SAMODZIELNIE OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI I PODPISYWAĆ W JEJ IMIENIU. PONADTO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU NIE POWOŁANI JAKO PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY SPÓŁKI MOGĄ SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI I PODPISYWAĆ W JEJ IMIENIU DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE.
MIROSŁAW FRANCISZEK ŁEZKA
PREZES
2002-07-15
2012-05-25
MIROSŁAW FRANCISZEK ŁEZKA
CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
2012-05-25
2014-10-01
STANISŁAW FIEDUR
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-04-27
2012-05-25
STANISŁAW FIEDUR
PREZES ZARZĄDU
2012-05-25
2016-01-29
ANNA IRENA WOJCIECHOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2016-01-29
2017-01-26
WIESŁAW ZABŁOCKI
PREZES ZARZĄDU
2017-01-26
2017-10-04
2002-07-15
2003-10-08
KOALA INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA
2003-10-08
2012-04-27
TORELL SPÓŁKA AKCYJNA
2012-04-27
2013-01-28
TORELL TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
2002-07-15
2017-01-26
ŻYTNIA, 15, WARSZAWA, 01-014, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie