KRS 0000765101
NIP5862340825
REGON38231216600000
NazwaPOMERANIA PROPERTY FUND SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPOMERANIA PROPERTY FUND
Data rejestracji 11 sty 2019 (6 lat temu) 11 sty 2019
Data usunięcia 19 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ŚWIĘTOPEŁKA, 59, GDYNIA, 81-524, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 25000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji100000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #562 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHMICHAŁ LEŚNIEWSKI
reprezentant
HANNA DUBIENIECKA
Beneficjent
DOROTA MARIA WÓJCIK-DUKACZEWSKA
Beneficjent
ŁUKASZ RUMSZEK
Członek Organu Nadzoru
2019-01-11
2024-07-19
ZBIGNIEW BRONISŁAW SZACHNIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2019-01-11
2024-07-19
DANUTA ANNA WINGERT
Członek Organu Nadzoru
2019-01-11
2019-09-09
GRZEGORZ KRZYSZTOF ŻOCHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-09-09
2024-07-19
HANNA DUBIENIECKA
Beneficjent
POSIADA 99% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MADU INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, KTÓRA POSIADA 50% AKCJI W SPÓŁCE
DOROTA MARIA WÓJCIK-DUKACZEWSKA
Beneficjent
POSIADA 99% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE LONDA CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, KTÓRA POSIADA 50% AKCJI W SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MICHAŁ LEŚNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-01-11
2024-07-19
2019-01-11
2019-09-09
PERŁA ORŁOWA SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie