KRS 0000013633
NIP5930101554
REGON00284860000000
NazwaTORELL-DANUTA WINGERT I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaTORELL-DANUTA WINGERT I WSPÓLNICY
Data rejestracji 22 maj 2001 (23 lata temu) 22 maj 2001
Data usunięcia 25 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres OBROŃCÓW WESTERPLATTE, 5, PRUSZCZ GDAŃSKI, 83-000, PRUSZCZ GDAŃSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5930101554
data rejestracji 31 gru 2003
status Czynny
27105017641000009031277883
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
68124029201111000044988586
PEKAO V Oddział w Gdańsku
ul. Ogarna 116 80-826 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHNATALIA ALEKSANDRA WINGERT
Beneficjent
DANUTA ANNA WINGERT
zgłaszający - komplementariusz
DANUTA ANNA WINGERT
Beneficjent
KRZYSZTOF JERZY WINGERT
Wspólnik
2001-05-22
2006-11-23
STANISŁAW FIEDUR
Wspólnik
2001-05-22
2012-07-27
DANUTA ANNA WINGERT
Wspólnik
2002-02-18
2022-04-25
ŁUKASZ KRZYSZTOF WINGERT
Wspólnik
2012-01-04
2019-06-24
NATALIA ALEKSANDRA WINGERT
Wspólnik
2012-01-04
2022-04-25
NATALIA ALEKSANDRA WINGERT
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – akcjonariusz
brak
DANUTA ANNA WINGERT
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ORAZ SKŁADA PODPISY I OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI.
NATALIA ALEKSANDRA WINGERT
Członek Organu Reprezentacji
2012-01-04
2022-04-25
ŁUKASZ KRZYSZTOF WINGERT
Członek Organu Reprezentacji
2012-01-04
2019-06-24
KRZYSZTOF JERZY WINGERT
Członek Organu Reprezentacji
2001-05-22
2006-11-23
STANISŁAW FIEDUR
Członek Organu Reprezentacji
2001-05-22
2012-07-27
DANUTA ANNA WINGERT
Członek Organu Reprezentacji
2002-02-18
2022-04-25
2001-05-22
2002-02-18
TORELL- KRZYSZTOF WINGERT, STANISŁAW FIEDUR- SPÓŁKA JAWNA
2002-02-18
2006-11-23
TORELL - KRZYSZTOF WINGERT, STANISŁAW FIEDUR, DANUTA WINGERT - SPÓŁKA JAWNA
2006-11-23
2012-07-27
TORELL-DANUTA WINGERT, STANISŁAW FIEDUR SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie