KRS 0000129460
REGON01064398300000
NazwaHEVELIUS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHEVELIUS MANAGEMENT
Data rejestracji 18 wrz 2002 (22 lata temu) 18 wrz 2002
Data usunięcia 07 sty 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZWYCIĘZCÓW, 53, WARSZAWA, 03-937, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2347600,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #6712Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA I ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANECHP INVESTORS N.V.
Wspólnik
2002-09-18
2005-01-07
11.738 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.173.800,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2002-09-18
2005-01-07
9.387 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 938.700,00 ZŁOTYCH
00137972800000
MURRAY JOHNSTONE POLAND
Wspólnik
2002-09-18
2005-01-07
2.351 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 235.100,00 ZŁOTYCH
ZENON MARIAN KOMAR
Likwidator
2002-09-18
2005-01-07
MACIEJ LUDWIK ZAWIŚLAK
Likwidator
2002-09-18
2005-01-07
NEAL MACFADYEN
Członek Organu Nadzoru
2002-09-18
2005-01-07
WOJCIECH HAASE
Członek Organu Nadzoru
2002-09-18
2005-01-07
JAROSŁAW OSTROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-18
2005-01-07
ZDZISŁAW ANDRZEJ KALETA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-18
2005-01-07
ZBIGNIEW PIOTROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-18
2005-01-07
KATARZYNA JOANNA USZAK
Powiernik
2003-06-02
2005-01-07
2002-09-18
2003-06-02
"HEVELIUS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI"
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie