KRS 0000045539
REGON01023199600000
NazwaFORINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFORINWEST
Data rejestracji 24 wrz 2001 (23 lata temu) 24 wrz 2001
Data usunięcia 04 paź 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJE JEROZOLIMSKIE, 133A, WARSZAWA, 02-304, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6286000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#45 BUDOWNICTWO #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #6713 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7012 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6523 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTUWspólnik
2001-09-24
2004-10-04
125720 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6286000 ZŁOTYCH
00137972800000
WOJCIECH JAN KINASIEWICZ
Prokurent
2001-09-24
2004-10-04
SAMODZIELNA
JULIANNA BONIUK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-24
2004-10-04
ZBIGNIEW ROBERT SOBOLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-24
2003-07-04
JERZY ANDRZEJEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-24
2004-10-04
JOAO MANUEL NETO MANSO
Członek Organu Nadzoru
2001-09-24
2002-09-24
MAREK OLEŚ
Członek Organu Nadzoru
2002-09-24
2004-10-04
FERNANDO MARIA CARDOSO RODRIGUES BICHO
Członek Organu Nadzoru
2003-07-04
2004-10-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM
MIROSŁAW SŁAWOMIR NOWICKI
PREZES ZARZĄDU
2001-09-24
2002-01-22
ELŻBIETA MARIA KALIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-24
2002-01-22
ELŻBIETA MARIA KALIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2002-01-22
2004-10-04
PIOTR ROMAN SOBIESIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-24
2002-01-22
DARIUSZ ARTUR KOWALCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-22
2004-10-04
2001-09-24
2004-10-04
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-24
2004-10-04
FORINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-24
2004-10-04
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 133A, WARSZAWA, 02-304, WARSZAWA, POLSKA
2001-09-24
2004-10-04
45 - ZASTĘPSTWO INWESTYCYJNE
2001-09-24
2004-10-04
511 - DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA - ZAKUPY INWESTYCYJNE
2001-09-24
2004-10-04
7414 - DORADZTWO INWESTYCYJNE
2001-09-24
2004-10-04
7420 - NADZÓR INWESTYCYJNY
2001-09-24
2004-10-04
6713 - ZARZĄDZANIE CUDZYM MAJĄTKIEM ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG POWIERNICZYCH
2001-09-24
2004-10-04
7012 - OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI
2001-09-24
2004-10-04
6523 - USŁUGI FINANSOWE - POŚREDNICTWO W OBROCIE WIERZYTELNOŚCIAMI
2001-09-24
2004-10-04
6523 - OBRÓT WIERZYTELNOŚCIAMI
2001-09-24
2004-10-04
6523 - UDZIELANIE PORĘCZEŃ
2003-12-19
2004-10-04
6522Z - POŻYCZKI PIENIĘŻNE POZA SYSTEMEM BANKOWYM
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie