KRS 0000282794
NIP9542599446
REGON24057845700000
NazwaDCF NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDCF NIERUCHOMOŚCI
Data rejestracji 15 cze 2007 (17 lat temu) 15 cze 2007
Data usunięcia 05 sie 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOŚCIUSZKI, 90, KATOWICE, 40-519, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 83000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9542599446
data rejestracji 01 lip 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 maj 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAANDRZEJ RAJ
Likwidator
2018-05-17
2019-08-05
MIROSŁAW NOWICKI
Wspólnik
2007-06-15
2007-07-31
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ
ANDRZEJ RAJ
Wspólnik
2007-06-15
2007-07-31
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁ
KAZIMIERZ ABRAHAMCZYK
Wspólnik
2007-06-15
2008-02-08
347 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 34.700,00ZŁ
Wspólnik
2007-07-31
2008-02-08
153 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.300,00ZŁ
01723837500000
Wspólnik
2007-07-31
2009-07-29
330 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 33.000,00 ZŁ.
27303831800000
RAM INVEST S.A.R.L
Wspólnik
2008-02-08
2013-09-06
447 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 44.700,00ZŁ
ANDRZEJ HENRYK RAJ
Wspólnik
2009-07-29
2009-09-01
192 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.200,00ZŁ
AGNIESZKA ANNA RAJ MAŃKA
Wspólnik
2013-09-06
2019-05-23
511 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.100,00 ZŁ
MIROSŁAW SŁAWOMIR NOWICKI
Wspólnik
2009-07-29
2019-08-05
830 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 83.000,00ZŁ
TOMASZ MATLĘGA
Prokurent
2008-11-06
2018-05-17
PROKURA ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKEIM.
MIROSŁAW NOWICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-05-13
2018-05-17
ANDRZEJ RAJ
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-06-15
2009-05-13
ANDRZEJ RAJ
PREZES ZARZĄDU
2009-05-13
2018-05-17
MIROSŁAW NOWICKI
PREZES ZARZĄDU
2007-06-15
2009-05-13
2007-06-15
2008-06-16
BRYNÓW PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-06-16
2018-05-17
DCF NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-06-15
2014-08-06
JORDANA, 25, KATOWICE, 40-056, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie