KRS 0000542262
NIP6342835395
REGON36076376200000
NazwaOMEGA LASMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaOMEGA LASMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 11 lut 2015 (10 lat temu) 11 lut 2015
Data usunięcia 30 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. CHORĄGWI PANCERNEJ, 80, WARSZAWA, 02-951, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email BIURO@LASMED.PL
Dane podatkowe
NIP 6342835395
data rejestracji 20 lut 2015
status Czynny
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2660Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAJAROSŁAW ŁUKASZ SADOWSKI
Wspólnik
2015-02-11
2019-01-30
ANDRZEJ HENRYK RAJ
Wspólnik
2015-02-11
2019-01-30
MIROSŁAW SŁAWOMIR NOWICKI
Wspólnik
2015-02-11
2019-01-30
MIROSŁAW SŁAWOMIR NOWICKI
Beneficjent
MIROSŁAW NOWICKI
Beneficjent
ADAM ERYK KAZIMIERCZUK
reprezentant
MIROSŁAW SŁAWOMIR NOWICKI
Beneficjent
POPRZEZ LASMED SP.Z O.O. KRS 0000534373
MIROSŁAW NOWICKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
uprzywilejowanie prawa głosu
DWA GŁOSY Z JEDNEJ AKCJI
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I PISM W IMIENIU SPÓŁKI, W TYM TAKŻE W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI, UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO, A KOMANDYTARIUSZ JEDYNIE W GRANICACH PEŁNOMOCNICTWA UDZIELONEGO MU PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM OSOBY REPREZENTUJĄCE KOMPLEMENTARIUSZA: 1.JAROSŁAW ŁUKASZ SADOWSKI - PREZES ZĄRZADU 2.ANDRZEJ HENRYK RAJ- WICEPREZES ZARZĄDU 3.TOMASZ MATLĘGA - PROKURA SAMOISTNA.
Członek Organu Reprezentacji
2015-02-11
2019-01-30
36028608400000
2015-02-11
2016-08-08
UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 90, KATOWICE, 40-519, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie