KRS 0000047451
NIP5260201034
REGON01211522500000
NazwaMILLENNIUM LEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMILLENNIUM LEASE
Data rejestracji 26 wrz 2001 (23 lata temu) 26 wrz 2001
Data usunięcia 29 lut 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻARYNA, 2A, WARSZAWA, 02-593, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 40655778,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (30)
#6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7734Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO #7735Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHWspólnik
2001-09-26
2012-02-29
86.318 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.655.778,00 ZŁ
00137972800000
BET TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-10-25
2004-02-05
9000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9000000 ZŁOTYCH
012333011
DEBT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-10-25
2004-02-05
14000 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 14000000
012313072
Wspólnik
2002-11-07
2003-10-10
17000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17000000 ZŁOTYCH
19093138900000
JAROSŁAW OSTROWSKI
Prokurent
2002-01-11
2003-10-10
ŁĄCZNA
ZBIGNIEW EDWARD RAJSKI
Prokurent
2003-10-10
2004-04-15
ŁĄCZNA
LUCYNA KAFTAL
Prokurent
2005-02-28
2009-09-28
ŁĄCZNA
EDWARD MAREK ŁAZARZ
Prokurent
2006-03-21
2009-06-22
ŁĄCZNA
WOJCIECH JAROSŁAW RYBAK
Prokurent
2006-03-21
2009-06-22
ŁĄCZNA
DARIUSZ WOJCIECH JURGA
Prokurent
2006-03-21
2012-02-29
ŁĄCZNA
MICHAŁ KAROL KARPOWICZ
Prokurent
2006-03-21
2010-12-21
ŁĄCZNA
PAWEŁ PŁUCIENNIK
Prokurent
2010-05-31
2012-02-29
ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
MICHAŁ CYDZIK
Prokurent
2001-09-26
2004-04-15
PROKURA ŁĄCZNA
ZBIGNIEW WARCHOŁ
Prokurent
2001-09-26
2002-01-11
PROKURA ŁĄCZNA
WOJCIECH HAASE
Członek Organu Nadzoru
2001-09-26
2004-10-01
JULIANNA BONIUK GORZELAŃCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-26
2012-02-29
ZBIGNIEW ROBERT SOBOLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-26
2003-10-10
JERZY ANDRZEJEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-26
2003-03-19
JOAO MANUEL NETO MANSO
Członek Organu Nadzoru
2001-09-26
2002-11-07
ANNA RAPACKA
Członek Organu Nadzoru
2003-03-19
2004-10-01
PEDRO ALVERES RIBEIRO
Członek Organu Nadzoru
2003-03-19
2003-10-10
BOGUSŁAW JERZY KOTT
Członek Organu Nadzoru
2003-03-19
2004-10-01
FERNANDO MARIA CARDOSO RODRIGUES BICHO
Członek Organu Nadzoru
2003-03-19
2012-02-29
FRANCISCO DE LACERDA
Członek Organu Nadzoru
2003-03-19
2003-10-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, LUB DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE.
MIROSŁAW SŁAWOMIR NOWICKI
PREZES ZARZĄDU
2001-09-26
2002-01-11
JAN MACIEJ BONIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-26
2004-03-26
JAROSŁAW BRODZIAK
PREZES ZARZĄDU
2002-01-11
2004-03-26
ELŻBIETA KALIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2004-10-01
2006-03-10
DARIUSZ ARTUR KOWALCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-01
2006-03-10
JERZY LEOPOLD KRALA
PREZES ZARZĄDU
2004-03-26
2004-10-01
PIOTR KOŁODYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-03-10
2012-02-29
ANDRZEJ MAREK GLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-03-10
2009-06-22
EDWARD MAREK ŁAZARZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-06-22
2012-02-29
WOJCIECH JAROSŁAW RYBAK
PREZES ZARZĄDU
2009-06-22
2012-02-29
2001-09-26
2006-07-05
FORIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-26
2006-07-05
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 133 A, WARSZAWA, 02-304, WARSZAWA, POLSKA
2006-07-05
2008-02-22
AL. JEROZOLIMSKIE, 123A, WARSZAWA, 02-017, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie