KRS 0000025313
NIP5210082538
REGON00623459000000
NazwaEURO BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaEURO BANK
Data rejestracji 09 lip 2001 (23 lata temu) 09 lip 2001
Data usunięcia 25 mar 2020 25 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA, 72, WROCŁAW, 50-126, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 563096032,05 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 563096032,05 PLN
Wartość nominalna akcji11,29 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji49875645
Dane podatkowe
NIP 5210082538
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 paź 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH #6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6491Z LEASING FINANSOWYKAMIL CĘKAŁA
Prokurent
2018-05-17
2020-03-25
PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
AGNIESZKA ZAJĄC
Prokurent
2018-05-17
2020-03-25
PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
EDMUND BOGDAN BUBAK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-09
2002-12-30
ADAM KAWCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-09
2002-10-04
CZESŁAW KAZIMIERZ JANIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-09
2002-12-30
PIOTR DRZEWIECKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-09
2002-12-30
ELŻBIETA JADWIGA KSIĄŻKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-07-09
2002-12-30
PIOTR MAZUR
Członek Organu Nadzoru
2001-07-09
2002-10-04
ZOFIA STEMPIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2001-07-09
2002-12-30
JERZY MAREK OLESIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-04
2002-12-30
DARIUSZ MACIEJ GRABOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-04
2002-12-30
MARIUSZ MARIAN ŁUKASIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-12-30
2004-07-08
JACEK ALEKSANDER LUDWIKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-30
2003-09-29
ARKADIUSZ PIOTR LUDWIKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-30
2003-03-13
TOMASZ PIOTR GROMEK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-30
2005-08-31
WACŁAW STANISŁAW SŁABY
Członek Organu Nadzoru
2003-03-13
2004-07-28
JACEK TADEUSZ SANTORSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-14
2004-07-28
RYSZARD JERZY PALUSZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-08-14
2005-08-31
JANUSZ PAJKA
Członek Organu Nadzoru
2004-07-28
2005-08-31
MARZENA BEDNARSKA DĄBROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-07-28
2005-08-31
SZYMON MARCIN GUTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-07-28
2005-08-31
JEAN FRANCOIS GAUTIER
Członek Organu Nadzoru
2005-08-31
2010-05-11
COLIN FELGATE
Członek Organu Nadzoru
2005-08-31
2008-07-14
CHARLES PIERRON
Członek Organu Nadzoru
2005-08-31
2005-12-09
TOMASZ PAWEŁ ŚLEPOWROŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-08-31
2012-02-20
STEPHANE HILD
Członek Organu Nadzoru
2005-12-09
2011-04-05
JEAN YVES BRUNA
Członek Organu Nadzoru
2008-07-14
2010-05-11
DARIUSZ BINKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-07-14
2009-07-22
PATRICK GELIN
Członek Organu Nadzoru
2011-01-10
2015-12-23
GIOVANNI LUCA SOMA
Członek Organu Nadzoru
2011-04-05
2019-07-15
SŁAWOMIR KRUPA
Członek Organu Nadzoru
2011-04-05
2015-09-08
SEBASTIAN PIOTR MIKOSZ
Członek Organu Nadzoru
2011-07-04
2013-04-15
ANDRE SEPANIAK
Członek Organu Nadzoru
2012-10-19
2017-02-03
HENRI BONNET
Członek Organu Nadzoru
2014-01-17
2019-07-15
KRZYSZTOF JAJUGA
Członek Organu Nadzoru
2015-07-09
2020-03-25
SEBASTIAN PIOTR MIKOSZ
Członek Organu Nadzoru
2015-12-23
2020-03-25
MAŁGORZATA JOANNA LUBELSKA
Członek Organu Nadzoru
2015-12-23
2020-03-25
DELARUE ERIC
Członek Organu Nadzoru
2015-12-23
2019-07-15
DOMINIKA BETTMAN
Członek Organu Nadzoru
2015-12-23
2020-03-25
BOGUSŁAW JERZY KOTT
Członek Organu Nadzoru
2019-07-15
2020-03-25
MIGUEL DE CAMPOS PEREIRA DE BRAGANCA
Członek Organu Nadzoru
2019-07-15
2020-03-25
ANDRZEJ KOŹMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-07-15
2020-03-25
GRZEGORZ ANDRZEJ JĘDRYS
Członek Organu Nadzoru
2019-07-15
2020-03-25
ALLAN MALAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-09
2002-10-04
ANDRZEJ WLAZLAK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-09
2002-10-04
KRZYSZTOF JÓZEF OBŁÓJ
Członek Organu Nadzoru
2002-12-30
2005-08-31
STEPHAN LAROCHE
Członek Organu Nadzoru
2007-05-31
2009-07-22
MIHAI SELEGEAN
Członek Organu Nadzoru
2017-03-21
2019-07-15
ARNAUD DENIS
Członek Organu Nadzoru
2009-07-22
2011-01-10
DIDIER HAUGUEL
Członek Organu Nadzoru
2009-07-22
2018-05-17
INES CLAIRE MERCEREAU
Członek Organu Nadzoru
2009-07-22
2012-10-19
JEAN FRANCOIS VILAIN
Członek Organu Nadzoru
2005-08-31
2008-07-14
JEAN LUC PY
Członek Organu Nadzoru
2005-08-31
2007-05-31
ANNA JAKUBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-07-15
2020-03-25
PAWEŁ WEYMANN
Członek Organu Nadzoru
2001-07-09
2002-12-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SĄ UPRAWNIENI: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU BANKU ŁĄCZNIE Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE JEŚLI WARTOŚĆ TRANSAKCJI PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚĆ W PLN KWOTY 50.000 EUR (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY), TO JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU BANKU SKŁADAJĄCYM OŚWIADCZENIE WOLI WINIEN BYĆ PREZES ZARZĄDU LUB PIERWSZY WICEPREZES ZARZĄDU, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU BANKU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU BANKU WSPÓLNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM DZIAŁAJĄCYM W GRANICACH UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA.
ANDRZEJ JERZY MALINOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-09-18
2004-12-13
KRZYSZTOF LESŁAW MĘDRALA
WICEPREZES
2004-12-13
2007-10-31
ARTUR FOKSA
WICEPREZES
2006-04-21
2006-06-19
PATRICE CHEROUTRE
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-09-08
2011-01-10
PATRICE CHEROUTRE
PIERWSZY WICEPREZES
2011-01-10
2012-02-20
PATRICE CHEROUTRE
PREZES
2012-02-20
2013-04-15
ARNAUD DENIS
WICEPREZES
2011-01-10
2012-02-20
ARNAUD DENIS
PIERWSZY WICEPREZES
2012-02-20
2013-10-29
ARNAUD DENIS
PREZES ZARZĄDU
2013-10-29
2016-11-21
MARCIN MIECZYSŁAW CISZEWSKI
WICEPREZES
2011-01-10
2020-03-25
YVES ARROUET
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-04-15
2017-03-21
RADOSŁAW ARTUR KSIĘŻOPOLSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-12-09
2019-07-15
ALEXIS LACROIX
PREZES ZARZĄDU
2017-11-06
2019-07-15
MARIUSZ KAROL KACZMAREK
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-02-03
2019-07-15
JOÄO NUNO LIMA BRÁS JORGE
PIERWSZY WICEPREZES ZARZĄDU
2019-07-15
2020-03-25
FERNANDO MARIA CARDOSO RODRIGUES BICHO
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-07-15
2020-03-25
WOJCIECH JAROSŁAW RYBAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-07-15
2020-03-25
JAROSŁAW ROMAN HERMANN
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-07-15
2020-03-25
ANTÓNIO FERREIRA PINTO JÚNIOR
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-07-15
2020-03-25
CYRIL BOUCRELLE
PIERWSZY WICEPREZES
2005-08-31
2009-11-12
ALEXIS LACROIX
PIERWSZY WICEPREZES ZARZĄDU
2016-11-21
2017-11-06
WOJCIECH DANIEL HUMIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-06-19
2019-07-15
MACIEJ JACEK SZCZECHURA
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-06-19
2011-01-10
KRYSTIAN TOMASZ KULCZYCKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-09-26
2017-03-21
ERIC RINGEVAL
PIERWSZY WICEPREZES ZARZĄDU
2009-11-12
2011-01-10
ERIC RINGEVAL
WICEPREZES
2011-01-10
2015-09-08
JEAN YVES BRUNA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-05-11
2010-09-08
ARTUR ZBIGNIEW NOWAK GOCŁAWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-07-09
2002-10-10
MARIA EWA KOTKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2001-07-09
2002-10-10
MARIA JOLANTA WOLSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-09
2002-10-10
ROMAN JANUSZ JUREWICZ
WICEPREZES
2003-02-18
2008-12-15
JAROSŁAW WITOLD NOWACKI
WICEPREZES
2003-02-18
2017-11-06
JOANNA GRAŻYNA SĘDZIKOWSKA
WICEPREZES
2003-02-18
2005-12-09
PIOTR ZYGMUNT ZYGO
WICEPREZES
2003-02-18
2004-07-08
ŁUKASZ CHOJNACKI
WICEPREZES
2003-02-18
2006-09-15
ŁUKASZ CHOJNACKI
PREZES ZARZĄDU
2006-09-15
2010-09-08
JANUSZ PAJKA
WICEPREZES
2003-02-18
2004-07-08
SŁAWOMIR PIOTR ŁUKASIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2003-06-25
2006-06-19
2001-07-09
2003-03-13
BANK SPOŁEM SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE
2001-07-09
2002-10-03
GRAŻYNY, 13/15, WARSZAWA, 02-585, WARSZAWA, POLSKA
2002-10-03
2003-03-13
GRAŻYNY, 13/15, WARSZAWA, 02-548, WARSZAWA, POLSKA
ANDRZEJ JERZY MALINOWSKI
"SONY POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TASTE MATTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCIKRZYSZTOF LESŁAW MĘDRALA
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA SPÓŁKA AKCYJNA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE EUROPA SPÓŁKA AKCYJNA CREDITUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "ROY SPÓŁKA AKCYJNA" W LIKWIDACJI ALIOR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA INTRUM SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP RADIOTHERAPY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄARTUR FOKSA
"FNC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI STOWARZYSZENIE POLSKI KOMITET NARODOWY UNICEF "HYPERION" SPÓŁKA AKCYJNA TIGA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA "FUNDACJA CENTRUM PPP" ADCLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ICE CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ EDUFAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI GREEN INVESTMENTS LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GREEN INVESTMENTS LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA MERA SYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SCIENCE4PEOPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BLOKADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LICHTAJNY 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LICHTAJNY 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HIVE ENERGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BOGACZOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BOJADŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LIPKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PV STARE BISKUPICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PV TWIERDZIELEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GAŁĘZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MOTARZYNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NOWY KORCZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PV PRZYTOŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KORABIEWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TWIERDZIELEWO II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMARCIN MIECZYSŁAW CISZEWSKI
BANK WSCHODNI SPÓŁKA AKCYJNA ULTIMO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNARADOSŁAW ARTUR KSIĘŻOPOLSKI
NEST BANK SPÓŁKA AKCYJNA FIRMA KONSULTINGOWA "PRIWATEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI CREDIT AGRICOLE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMARIUSZ KAROL KACZMAREK
COMPFORT MERIDIAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SOHO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA KREDYT BANK SPÓŁKA AKCYJNA COMPFORT MERIDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNAFERNANDO MARIA CARDOSO RODRIGUES BICHO
BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA FORINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MILLENNIUM LEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MILLENNIUM CONSULTING SPÓŁKA AKCYJNA MILLENNIUM TELECOMMUNICATION SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNAWOJCIECH JAROSŁAW RYBAK
"RAPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA MILLENNIUM LEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MILLENNIUM CONSULTING SPÓŁKA AKCYJNA MILLENNIUM LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MILLENNIUM GOODIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZWIĄZEK POLSKIEGO LEASINGU CLS T&R SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJAROSŁAW ROMAN HERMANN
BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA MILLENNIUM CONSULTING SPÓŁKA AKCYJNA FISERV POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA MILLENNIUM LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UNIQA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA MILLENNIUM GOODIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UNIQA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA MERCHANT SERVICES POLAND SPÓŁKA AKCYJNA CENTRUM ROZLICZEŃ ELEKTRONICZNYCH POLSKIE EPŁATNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA NEOTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNAANTÓNIO FERREIRA PINTO JÚNIOR
BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNAEDMUND BOGDAN BUBAK
"PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ZORZA" SPÓŁKA AKCYJNA KRAJOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW "SPOŁEM" KRAJOWA AGENCJA HANDLOWA "SPOŁEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ SPÓŁDZIELNIA OŚWIATOWA "SPOŁEM" OŚRODEK DOSKONALENIA KADR W LIKWIDACJI SPÓŁDZIELCZA FUNDACJA SPORTU I REHABILITACJI "START"CZESŁAW KAZIMIERZ JANIAK
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W SOPOCIEELŻBIETA JADWIGA KSIĄŻKIEWICZ
POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "SPOŁEM" W KATOWICACHPIOTR MAZUR
"PROCAR" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI SILICONWOONERF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "POLROS" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI "INFO-SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "APK - POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI GERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BEZALIN SPÓŁKA AKCYJNA FUNDACJA "EUROTENIS" PRETTY GIRL SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI FIT CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WATCHDOG CONSULTANCY INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GOTAMA SPÓŁKA AKCYJNA LAW & TAX COMPLIANCE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LAW&TAX CIESIELSKI, KOZERSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA DOR-FIN360 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄZOFIA STEMPIEŃ
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W ŁODZIJERZY MAREK OLESIŃSKI
"PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ZORZA" SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DOLPES" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ PPHU ZORZA-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄDARIUSZ MACIEJ GRABOWSKI
URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI PNP24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJACEK ALEKSANDER LUDWIKOWSKI
"LOOK FINANSOWANIE INWESTYCJI" SPÓŁKA AKCYJNA VICTORIA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "JAL" SPÓŁKA W OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "RKL INKASSO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "CONSULTING SERVICE SUPPORT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TEGELHUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "CONCEPT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "CONCEPT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJIARKADIUSZ PIOTR LUDWIKOWSKI
"RESTAURACJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "LOOK FINANSOWANIE INWESTYCJI" SPÓŁKA AKCYJNA GAMEPOL SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI "LOCAL RECYCLING" CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VICTORIA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "JAL" SPÓŁKA W OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "RKL INKASSO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "KOMAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "NOVA TECH SOLUTION" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TEGELHUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "BNM" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "CONCEPT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "CONCEPT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI "ARTI-BAU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "RADIO AIR EXPRESS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ METALKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI GREEN STREET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "GREEN STREET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA "RED ROOF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "RED ROOF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA WINESTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IFD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "OTIS DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "OTIS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA BYGVERK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BYGVERK A. LUDWIKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA BYGVERK A. LUDWIKOWSKI SPÓŁKA JAWNATOMASZ PIOTR GROMEK
POLSKIE LINIE LOTNICZE "LOT" SPÓŁKA AKCYJNA SŁUPSKIE FABRYKI MEBLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "GROMEK I PARTNERZY" KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH "LOGISTICS SERVICE" SPÓŁKA AKCYJNA "AJ-INVEST" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI PEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ALTERCO SPÓŁKA AKCYJNA "SZÓSTKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ADCLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INCONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POMOC EDUKACYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI GRUPA PIKOTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STAYPOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWACŁAW STANISŁAW SŁABY
ŚLĄSKA AGENCJA HANDLOWA "SPOŁEM" W LIKWIDACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "SPOŁEM" W KATOWICACH KRAJOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW "SPOŁEM"JACEK TADEUSZ SANTORSKI
"WYDAWNICTWO CZARNA OWCA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FUNDACJA IMIENIEM MARKA KOTAŃSKIEGO "DOTKNIĘCIE DOBRA" W LIKWIDACJI NETGURU SPÓŁKA AKCYJNA VALUES CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄRYSZARD JERZY PALUSZKIEWICZ
KONFEXIM-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJANUSZ PAJKA
"PROCAR" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI "RAWLPLUG" SPÓŁKA AKCYJNA IRYDION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "LOOK FINANSOWANIE INWESTYCJI" SPÓŁKA AKCYJNA CREDITUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI LOOK FINANSOWANIE INWESTYCJI ŁUKASIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA BIONET INWESTYCJE ROLNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWASZYMON MARCIN GUTKOWSKI
DDC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "GUTENBERG NETWORKS WARSZAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "DDB WARSZAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "FERIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI STOWARZYSZENIE KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ SAR "CORPORATE PROFILES CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FUNDACJA PROJEKT: POLSKA "NOWY KAPITAŁ ZIEMSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA "CENTRUM CYFROWE" M1 FK EXPEDITIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA EXPEDITIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ASI SPÓŁKA KOMANDYTOWACHARLES PIERRON
SG CORPORATE FINANCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJITOMASZ PAWEŁ ŚLEPOWROŃSKI
AYVENS FINANCIAL SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INOX AMBIENTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MULTIFLEET RENT A CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI GETIN FLEET SPÓŁKA AKCYJNA ENEGRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MOBIEX SPÓŁKA AKCYJNA FLEETCODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VEHIS UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VEHIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄSTEPHANE HILD
FRANCUSKO-POLSKA IZBA GOSPODARCZA SG CORPORATE FINANCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIGIOVANNI LUCA SOMA
SOGESSUR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCESŁAWOMIR KRUPA
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNASEBASTIAN PIOTR MIKOSZ
POCZTA POLSKA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA "WRO-LOT - USŁUGI LOTNISKOWE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EUROLOT SPÓŁKA AKCYJNA PRACODAWCY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" SPÓŁKA AKCYJNA POLSKIE LINIE LOTNICZE "LOT" SPÓŁKA AKCYJNA FRASER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ "POCZTA POLSKA" POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU SPÓŁKA AKCYJNA POSTDATA SPÓŁKA AKCYJNA "DELEGATURA FRANCUSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO - HANDLOWEJ W POLSCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI FUNDACJA "FORTALICJA CZEMIERNIKI" FAST TRADE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W CIESZYNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI STOWARZYSZENIE PRZYCHODNIA "POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA" LOT AIRCRAFT MAINTENANCE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ESKY.PL SPÓŁKA AKCYJNA POCZTA POLSKA USŁUGI CYFROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DESA MODERN SPÓŁKA AKCYJNA GEMS EXECUTIVE SEARCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRZYSZTOF JAJUGA
ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA MCI CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA FUNDACJA UPOWSZECHNIANIA AKCJONARIATU TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH "CUPRUM" GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA ŚLĄSKI DOM INWESTYCYJNY ELIMAR SPÓŁKA AKCYJNA HAWE SPÓŁKA AKCYJNA POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM OANDA TMS BROKERS SPÓŁKA AKCYJNA CFA SOCIETY POLAND INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA REINO CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA "PKP INTERCITY" SPÓŁKA AKCYJNA VOLANTE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI PRACOWNIA EKONOMICZNA 2033 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIMAŁGORZATA JOANNA LUBELSKA
ŻYWIEC SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "STAR FOODS" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI GRUPA ŻYWIEC SPÓŁKA AKCYJNA "FRITO LAY POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BRANDHOUSE ŻYWIEC SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄDOMINIKA BETTMAN
NOKIA SIEMENS NETWORKS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄBOGUSŁAW JERZY KOTT
BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA EUREKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI MILLENNIUM LEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FUNDACJA GDAŃSKA BIG BG INWESTYCJE SPÓŁKA AKCYJNA MILLENNIUM LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ YAREAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FUNDACJA INSTYTUT FOTOGRAFII FORTMIGUEL DE CAMPOS PEREIRA DE BRAGANCA
BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNAANDRZEJ KOŹMIŃSKI
FABRYKA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNAGRZEGORZ ANDRZEJ JĘDRYS
BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA "CERAMIKA NOWA GALA" SPÓŁKA AKCYJNA 3M VISCOPLAST SPÓŁKA AKCYJNA DATACOM SPÓŁKA AKCYJNA JAROCIŃSKIE FABRYKI MEBLI SPÓŁKA AKCYJNA MUZA SPÓŁKA AKCYJNA ZUGIL SPÓŁKA AKCYJNA MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNAKRZYSZTOF JÓZEF OBŁÓJ
"IMPEL" SPÓŁKA AKCYJNA FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA-EWA SPÓŁKA AKCYJNA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA MDI ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA INVENA SPÓŁKA AKCYJNA FUNDACJA UNITED WAY POLSKA MIĘDZYNARODOWA FUNDACJA ZARZĄDZANIA W LIKWIDACJI PPM DEVELOPMENT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄDIDIER HAUGUEL
SOGECAP SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE SOGESSUR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCEWOJCIECH DANIEL HUMIŃSKI
CLOUD TESTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TESTARMY CYBERFORCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TESTARMY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA UBIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 100 KAMIENIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAMACIEJ JACEK SZCZECHURA
GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA GETIN LEASING SPÓŁKA AKCYJNA POLSKA IZBA TURYSTYKI RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA BPI BANK POLSKICH INWESTYCJI SPÓŁKA AKCYJNA NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA "MY WAY BY RAINBOW TOURS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NOBLE CONCIERGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCIKRYSTIAN TOMASZ KULCZYCKI
SANTANDER CONSUMER BANK SPÓŁKA AKCYJNA DOLNOŚLĄSKA GRUPA FINANSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "SANTANDER CONSUMER FINANSE" SPÓŁKA AKCYJNA AUTO INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA EOPTIMO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VECTOR LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EFIMEA SPÓŁKA AKCYJNA PAYEYE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MARINEROS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJEAN LUC PY
AYVENS FINANCIAL SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄANNA JAKUBOWSKI
BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA "ARCTIC PAPER" SPÓŁKA AKCYJNA DI VOLIO SPÓŁKA AKCYJNAARTUR ZBIGNIEW NOWAK GOCŁAWSKI
APEXIM SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI "BLACK ROSE FINANCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KCI SPÓŁKA AKCYJNA "01 PARTNER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ANG NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GARDOCKI SPÓŁKA AKCYJNA HIPOPOTAM SPÓŁKA AKCYJNA CREDITFIELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI DR.FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA SENTEMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZERO JEDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ANG SPÓŁDZIELNIA FUNDACJA ONKOLOGICZNA RAKIETY G'ANG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REBELON SPÓŁKA AKCYJNA MIMPI SPÓŁKA AKCYJNA ANG BIZNES SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁDZIELNIA TIWALA W LIKWIDACJI FINAMIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DZIKOŚĆ SERCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ANG SPÓŁDZIELNIA POŚREDNIKÓW UBEZPIECZENIOWYCH NIENIEODPOWIEDZIALNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPINDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ANGELINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FLABELLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRUPA ANG SPÓŁKA AKCYJNA REBELON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMARIA JOLANTA WOLSKA
POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W ŁODZIROMAN JANUSZ JUREWICZ
BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA CREDITUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIJOANNA GRAŻYNA SĘDZIKOWSKA
POLAND.COM SPÓŁKA AKCYJNA CT CREATIVE TEAM SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI CENTRUM MEDYCZNE LIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPIOTR ZYGMUNT ZYGO
"POLSKIE STOWARZYSZENIE NOWE KINA" LEGIA WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA VUE MOVIE DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ITI NEOVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EKSTRAKLASA SPÓŁKA AKCYJNA MULTIKINO SPÓŁKA AKCYJNA FUNDACJA LEGII SAILING POLAND YACHT CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SAILING POLAND GROUP SPÓŁKA AKCYJNA ZYGFRYD STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BAGATELA STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄŁUKASZ CHOJNACKI
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA SPÓŁKA AKCYJNA GETIN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA UZDROWISKO ŚWIERADÓW-CZERNIAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - GRUPA PGU IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI "WARSZAWSKA FABRYKA PLATERÓW HEFRA SPÓŁKA AKCYJNA" UZDROWISKO CIEPLICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - GRUPA PGU GETIN INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE EUROPA SPÓŁKA AKCYJNA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA CREDITUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA ARP TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA FUNDUSZ HOTELE 01 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKA GRUPA UZDROWISK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NANO CARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI CUPRUM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STAROPOLANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI CHOFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄSŁAWOMIR PIOTR ŁUKASIEWICZ
"MERITUM BANK ICB SPÓŁKA AKCYJNA" CREDIT AGRICOLE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA "SPM PROJECT" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "LOOK FINANSOWANIE INWESTYCJI" SPÓŁKA AKCYJNA EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNAŚWIĘTEGO MIKOŁAJA, 72, WROCŁAW, 50-126, WROCŁAW, POLSKA
CREDITUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie
© 2024 PODMIOTY.PL