KRS 0000560866
NIP5223030615
REGON36165234900000
NazwaNEOTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNEOTU
Data rejestracji 29 maj 2015 (9 lat temu) 29 maj 2015
Data usunięcia 09 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZAGNAŃSKA, 61, KIELCE, 25-528, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4742Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEMWspólnik
2015-05-29
2017-07-25
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁOTYCH
29177079000000
Wspólnik
2017-07-25
2018-02-09
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 000,00 ZŁOTYCH
18052340000000
GRZEGORZ ŁAPIŃSKI
Prokurent
2017-12-01
2018-02-09
PROKURA SAMOISTNA
GRZEGORZ STANISŁAW BRYDAK
Prokurent
2017-07-25
2018-02-09
PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA, PROKURENT UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO SPÓŁKI.
ARTUR BELCZYK
Prokurent
2017-12-01
2018-02-09
PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA, KTÓRA OBEJMUJE UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU - NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ W NIM FUNKCJI. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
SEBASTIAN WOJCIECH DYRSZKA
PREZES ZARZĄDU
2015-05-29
2017-07-25
SEBASTIAN WOJCIECH DYRSZKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-07-25
2018-02-09
JAROSŁAW ROMAN HERMANN
PREZES ZARZĄDU
2017-07-25
2018-02-09
2015-05-29
2016-11-25
UL. MUSZKIETERÓW, 15B, WARSZAWA, 02-273, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie