KRS 0000221625
NazwaCREDITFIELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCREDITFIELD
Data rejestracji 17 lis 2004 (20 lat temu) 17 lis 2004
Data usunięcia 23 maj 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PROSTA, 36, WROCŁAW, 53-508, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 340000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #732 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEKWspólnik
2004-11-17
2007-10-10
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.000 ZŁOTYCH
43000010000000
MARZANNA ANNA NOWAK GOCŁAWSKA
Wspólnik
2004-11-17
2006-10-04
STO UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI PIĘĆDZIESIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH
ANDRZEJ GRZEGORZ KOBIELSKI
Wspólnik
2006-10-04
2007-05-08
37 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.500 ZŁOTYCH
ARTUR ZBIGNIEW NOWAK GOCŁAWSKI
Wspólnik
2007-05-08
2007-10-10
37 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.500 ZŁOTYCH
MARZANNA ANNA NOWAK GOCŁAWSKA
Wspólnik
2007-10-10
2009-11-30
170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 85.000 ZŁOTYCH
AGU SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Wspólnik
2008-04-09
2009-11-30
144 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 72.000,00 ZŁOTYCH
BJT SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Wspólnik
2008-04-09
2009-11-30
366 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 183.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2009-11-30
2017-05-23
680 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 340.000,00 PLN
14079103600000
JANUSZ TCHÓRZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-03-30
2010-04-21
JAKUB URBAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-11-30
2010-04-21
SŁAWOMIR PAWEŁ BORKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-01-23
2009-03-30
MAŁGORZATA URBAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-04-09
2010-04-21
MARZANNA ANNA NOWAK GOCŁAWSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-04-09
2009-11-30
ANDRZEJ KOBIELSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-04-09
2009-01-23
KATARZYNA BEATA DMOWSKA
Prokurent
2008-04-09
2009-03-12
PROKURA ŁĄCZNA
TOMASZ ADAMSKI
Prokurent
2009-03-30
2009-11-30
JAROSŁAW ORLIŃSKI
Prokurent
2009-03-30
2009-11-30
KRZYSZTOF PIERŚCIONEK
Likwidator
2011-07-28
2017-05-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ARTUR ZBIGNIEW NOWAK GOCŁAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-11-17
2008-04-09
ARTUR ZBIGNIEW NOWAK GOCŁAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-04-09
2009-03-30
BERNADETA AGNIESZKA JADOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-09
2009-01-23
MARTA TAFIL DALACH
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-09
2009-03-12
DARIUSZ KOCZAR
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-03-12
2009-11-30
REMIGIUSZ UKLEJA
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-03-12
2009-11-30
SŁAWOMIR PAWEŁ BORKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-03-30
2010-04-21
ARTUR ZBIGNIEW NOWAK GOCŁAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-06-24
2010-10-22
KATARZYNA BEATA DMOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-06-24
2010-11-17
JOANNA TOMKOWIAK
PREZES ZARZĄDU
2010-10-22
2011-07-28
2004-11-17
2011-07-28
CREDITFIELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-11-17
2010-04-21
ŚMIAŁA, 26, WARSZAWA, 01-523, WARSZAWA, POLSKA
2010-04-21
2011-01-27
KONSTANCIŃSKA, 2, WARSZAWA, 02-942, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie