KRS 0000106746
REGON93262740100000
Nazwa"PRO ASSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Krótka nazwaPRO ASSET
Data rejestracji 15 kwi 2002 (22 lata temu) 15 kwi 2002
Data usunięcia 28 maj 2003 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BRANIBORSKA, 58-68, WROCŁAW, 53-680, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 34090000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6521Z LEASING FINANSOWY #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEWspólnik
2002-04-15
2003-01-22
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH)
93034727000000
Wspólnik
2002-04-15
2003-01-22
68.179 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 34.089.500 ZŁ (TRZYDZIEŚCI CZTERY MILIONY OSIEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
29051314000000
BARINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2003-01-22
2003-05-28
68.180 (SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY STO OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 34.090.000 ZŁ (TRZYDZIEŚCI CZTERY MILIONY DZIEWIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
003270310
KRZYSZTOF WOJCIECH PIĄTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-15
2003-01-22
MACIEJ KRZYSZTOF WITUCKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-15
2003-05-28
DARIUSZ JÓZEF NIEDOŚPIAŁ
Członek Organu Nadzoru
2002-04-15
2003-01-22
MARCIN LESZEK TOKAREK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-22
2003-05-28
JANUSZ TCHÓRZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-22
2003-05-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI ORAZ ZOBOWIĄZANIA W IMIENIU SPÓŁKI SKAŁDANE SĄ PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
JAROSŁAW PAWEŁ LENART
PREZES ZARZĄDU
2002-04-15
2003-05-28
2002-04-15
2003-01-22
LEGNICKA, 36, WROCŁAW, 53-674, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie