KRS 0000286763
NIP7010086745
REGON14109622600000
NazwaNOWY PLAC UNII SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaNOWY PLAC UNII
Data rejestracji 22 sie 2007 (17 lat temu) 22 sie 2007
Data usunięcia 02 gru 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres AL. JEROZOLIMSKIE, 212, WARSZAWA, 02-486, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 155000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 155000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji155000000
Dane podatkowe
NIP 7010086745
data rejestracji 19 wrz 2007
status Czynny
39124059181111001043661508
PEKAO XXI Oddział w Warszawie
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
55124059181978001043661423
PEKAO XXI Oddział w Warszawie
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
81124059181111001043661625
PEKAO XXI Oddział w Warszawie
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHJOANNA BORKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-10-11
2013-12-02
RAFAŁ PIOTR SZCZEPAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-10-11
2010-04-19
RADOSŁAW ŚWIĄTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-10-11
2009-08-12
PIOTR LITWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-08-12
2013-12-02
EWA MAŁGORZATA LUBASZKO
Członek Organu Nadzoru
2007-10-11
2013-12-02
BARBARA OZIMEK
Członek Organu Nadzoru
2007-10-11
2013-12-02
JACEK MAREK GNICH
Członek Organu Nadzoru
2007-08-22
2007-10-11
IZABELA ANNA LUTOMSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-08-22
2007-10-11
GRZEGORZ KALINOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-08-22
2007-10-11
BARBARA ŻEBROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-10-11
2013-05-10
ARTUR CZULIŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
MAGGY FLORA HERMANS
Beneficjent
1940-09-28
MAGGY FLORA HERMANS
Beneficjent
WŁAŚCICIEL: 1) 100% AKCJI SPÓŁKI PRAWA LUKSEMBURSKIEGO POD FIRMĄ HINO INVEST S.A. (NUMER REJESTROWY: B 191960) ORAZ 2) POŚREDNIO, T.J. ZA POŚREDNICTWEM INNYCH SPÓŁEK, 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRAWA CHILIJSKIEGO POD FIRMĄ INVERSIONES INTERNACIONALES MACHIELS S.A. (NR TIN 77704140-1) BĘDĄCYCH WŁAŚCICIELAMI, ODPOWIEDNIO, 1) 25,83% ORAZ 2) 1,46% UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRAWA CYPRYJSKIEGO POD FIRMĄ L&W DEVELOPMENT COMPANY LIMITED (NUMER REJESTROWY: HE 206932), KTÓRA TO SPÓŁKA JEST JEDYNYM (100%) UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI ZGŁASZANEJ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE: A) PIERWSZEGO PREZESA DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z TRZECIM PREZESEM ORAZ PIĄTYM PREZESEM, LUB B) PIERWSZEGO PREZESA DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z TRZECIM PREZESEM ORAZ SZÓSTYM PREZESEM, LUB C) PIERWSZEGO PREZESA DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z CZWARTYM PREZESEM ORAZ PIĄTYM PREZESEM, LUB D) PIERWSZEGO PREZESA DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z CZWARTYM PREZESEM ORAZ SZÓSTYM PREZESEM, LUB E) DRUGIEGO PREZESA DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z TRZECIM PREZESEM ORAZ PIĄTYM PREZESEM, LUB F) DRUGIEGO PREZESA DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z TRZECIM PREZESEM ORAZ SZÓSTYM PREZESEM, LUB G) DRUGIEGO PREZESA DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z CZWARTYM PREZESEM ORAZ PIĄTYM PREZESEM, LUB H) DRUGIEGO PREZESA DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z CZWARTYM PREZESEM ORAZ SZÓSTYM PREZESEM
GRZEGORZ FRANCISZEK MAJEWSKI
DRUGI PREZES ZARZĄDU
2010-04-19
2013-12-02
PAWEŁ NOWACKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-03-25
2010-04-19
PAWEŁ NOWACKI
TRZECI PREZES ZARZĄDU
2010-04-19
2013-12-02
GRZEGORZ FRANCISZEK MAJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-11
2010-04-19
RADOSŁAW ŚWIĄTKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-08-22
2007-10-11
PIOTR LITWIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-08-22
2007-10-11
JERZY ANDRZEJ JACKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2007-10-11
2010-04-19
JERZY ANDRZEJ JACKIEWICZ
PIERWSZY PREZES ZARZĄDU
2010-04-19
2013-12-02
KRZYSZTOF WOJCIECH PIĄTKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-10-11
2010-03-25
MARC JOSEPH LEBBE
PIĄTY PREZES ZARZĄDU
2010-04-19
2013-12-02
2007-08-22
2007-10-11
EMILII PLATER, 28, WARSZAWA, 00-688, WARSZAWA, POLSKA
2007-10-11
2010-07-13
PUŁAWSKA, 2, WARSZAWA, 02-566, WARSZAWA, POLSKA
2010-07-13
2012-07-05
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 212 A, WARSZAWA, 02-486, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie