KRS 0000501055
NIP7010415568
REGON14714322800000
NazwaCENTRUM PRASKIE KONESER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaCENTRUM PRASKIE KONESER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 10 mar 2014 (11 lat temu) 10 mar 2014
Data usunięcia 09 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres PL. PLAC KONESERA, 8, WARSZAWA, 03-736, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7010415568
data rejestracji 01 mar 2014
status Czynny
48124062921978001088034679
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
03124062921111001088034510
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
31124062921787001088034738
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
92124062921111001088034363
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
59124062921978001088034578
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
12124062921111001060450943
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
10124062921978001070453143
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
90124062921111001060450897
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
89124062921978001062299065
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
06124062921978001070453215
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURYPATRICK VAN DEN BOSSCHE
Beneficjent
PIOTR LITWIŃSKI
Beneficjent
EWA GRENDA
Beneficjent
MAGDALENA BARTKIEWICZ-PODOBA
zgłaszający - prokurent
MARC JOSEPH LEBBE
Beneficjent
Wspólnik
2014-03-10
2021-12-09
14709633900000
IMMOBILIA FUND SOCIÉTÉ ANONYME SICAV FIS (SUBFUNDUSZ IMMOBILIA FUND - INVESTMENT VI)
Wspólnik
2014-03-10
2020-04-03
JERZY PAWEŁ TYSZKIEWICZ
Wspólnik
2014-03-10
2021-12-09
MAKSYMILIAN MACIEJ SKOTNICKI
Wspólnik
2014-03-10
2021-12-09
ŁUKASZ MICHAŁ SZCZEPAŃSKI
Wspólnik
2014-03-10
2021-12-09
PATRICK VAN DEN BOSSCHE
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ Z RAMIENIA ORGANU NADZORCZEGO SPÓŁKI BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI ZGŁASZANEJ.
PIOTR LITWIŃSKI
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ Z RAMIENIA ORGANU NADZORCZEGO SPÓŁKI BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI ZGŁASZANEJ.
EWA GRENDA
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ Z RAMIENIA ORGANU NADZORCZEGO SPÓŁKI BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI ZGŁASZANEJ.
MARC JOSEPH LEBBE
Beneficjent
1. SPRAWOWANIE POŚREDNIEJ KONTROLI NAD SPÓŁKĄ CENTRUM PRASKIE KONESER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP: 7010412475), BĘDĄCĄ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI ZGŁASZANEJ. 2. SPRAWOWANIE POŚREDNIEJ KONTROLI NAD SPÓŁKĄ K-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP: 5223017187), BĘDĄCĄ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI ZGŁASZANEJ.
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ Z RAMIENIA ORGANU NADZORCZEGO SPÓŁKI BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI ZGŁASZANEJ.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST CENTRUM PRASKIE KONESER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ORGANEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA JEST ZARZĄD. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: PIERWSZY PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z TRZECIM PREZESEM ZARZĄDU ALBO PIERWSZY PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZWARTYM PREZESEM ZARZĄDU ALBO DRUGI PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z TRZECIM PREZESEM ZARZĄDU ALBO DRUGI PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZWARTYM PREZESEM ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2014-03-10
2021-12-09
14709633900000
2014-03-10
2015-06-17
EMILII PLATER, 28, WARSZAWA, 00-688, WARSZAWA, POLSKA
2015-06-17
2018-12-17
UL. PUŁAWSKA, 2, WARSZAWA, 02-566, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie