KRS 0000046512
NIP8392766160
REGON00532867900000
NazwaUNIA-FAMAROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaUNIA-FAMAROL
Data rejestracji 21 wrz 2001 (23 lata temu) 21 wrz 2001
Data usunięcia 16 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZEMYSŁOWA, 100, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 344500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8392766160
data rejestracji 11 kwi 2001
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 sie 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (30)
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8421Z SPRAWY ZAGRANICZNE #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2830Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHJÓZEF JAN BAUER
Prokurent
2001-09-21
2004-02-20
SAMOISTNA
MIROSŁAW MARIAN PAJĄK
Prokurent
2004-05-14
2006-10-10
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
BOGUSŁAWA LEWANDOWSKA
Prokurent
2004-05-14
2006-02-21
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
KATARZYNA RACHELA JASIEWICZ
Prokurent
2006-02-21
2008-06-16
ŁACZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
MARIAN EUGENIUSZ STAWIŃSKI
Prokurent
2006-10-10
2019-12-16
ŁĄCZNA
KATARZYNA JÓZEFA MARZEC
Prokurent
2008-06-16
2019-12-16
ŁĄCZNA
ANDRZEJ MARIAN GUZOWSKI
Prokurent
2010-04-19
2017-09-28
PROKURA SAMOISTNA
MICHAŁ ANDRZEJ PIOTROWSKI
Prokurent
2017-09-28
2019-12-16
PROKURA SAMOISTNA
ALEKSANDER WILCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-05-14
2005-10-20
PAWEŁ GIERYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-10-20
2005-12-29
PIOTR KARMELITA
Członek Organu Nadzoru
2005-12-29
2006-10-10
DAWID MAREK SUKACZ
Członek Organu Nadzoru
2005-12-29
2006-10-10
WOJCIECH ANTONI ZIEMBIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-20
2006-10-10
HENRYK MIECZYSŁAW ŁEPEK
Członek Organu Nadzoru
2004-02-20
2004-08-13
PIOTR RYMASZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-20
2005-12-29
FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH "FAMAROL" SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-09-21
2004-12-21
60 ( SZEŚĆDZIESIĄT ) UDZIAŁÓW PO 500 ( PIĘĆSET ) ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ( TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ) ZŁOTYCH
770523977
Wspólnik
2004-05-14
2006-10-10
517 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 258.500 ZŁOTYCH
01095622200000
WOJCIECH ANTONI ZIEMBIŃSKI
Wspólnik
2005-04-29
2006-10-10
92 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 46.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2006-10-10
2019-12-16
621 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 310.500,00 ZŁ
87032011300000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
HENRYK MIECZYSŁAW ŁEPEK
DYREKTOR SPÓŁKI
2001-09-21
2004-02-20
JÓZEF JAN BAUER
PREZES ZARZĄDU
2004-02-20
2004-08-13
SŁAWOMIR BOHDZIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-20
2006-10-10
KRZYSZTOF STANISŁAW MULARUK
PREZES ZARZĄDU
2004-08-13
2006-10-10
LECH ANDRZEJ PIOTROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-10-10
2019-12-16
2001-09-21
2004-10-08
"FAMAROL-DYSTRYBUCJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-10-08
2006-10-10
FARMTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie