KRS 0000064353
NIP5931090982
REGON00088323500000
NazwaCECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaCECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH
Data rejestracji 22 lis 2001 (23 lata temu) 22 lis 2001
Data usunięcia 14 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaCECH RZEMIEŚLNICZY
Adres MICKIEWICZA, 1, PRUSZCZ GDAŃSKI, 83-000, PRUSZCZ GDAŃSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5931090982
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 lut 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#9111Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓWSŁAWOMIR BOHDZIEWICZ
NADZORCA SĄDOWY
2018-06-06
2022-06-14
JAROSŁAW MIKOŁAJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2010-11-09
2011-08-02
WIOLETTA MIECZYSŁAWA TORUŃCZAK
Członek Organu Nadzoru
2011-08-02
2015-08-31
WIESŁAW JAN SZYDŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-08-02
2022-06-14
RAFAŁ FILIP MAKUCH
Członek Organu Nadzoru
2015-08-31
2022-06-14
STANISŁAW FIRCHAŁ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-22
2005-03-04
ZDZISŁAW WASZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-22
2006-07-21
MAREK ŁUKASZEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-22
2006-07-21
TADEUSZ BADZIĄG
Członek Organu Nadzoru
2001-11-22
2006-07-21
JERZY MIGAŁA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-22
2006-07-21
HENRYK JAN GĄSIOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-07-21
2022-06-14
DOMINIKA BĄCZEK
Powiernik
2018-06-06
2022-06-14
WIESŁAW MILINKIEWICZ
Kurator
2018-08-14
2022-06-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW CECHU SKŁADAJĄ STARSZY I PODSTARSZY CECHU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB DWÓCH PODSTARSZYCH CECHU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
WACŁAW ANTONI OWSIANKO
STARSZY CECHU
2001-11-22
2011-08-02
WACŁAW ANTONI OWSIANKO
PODSTARSZY
2011-08-02
2013-07-10
AUGUSTYN RYBKA
PODSTARSZY CECHU
2001-11-22
2007-08-30
HENRYK JAN POSPIESZNY
PODSTARSZY CECHU
2001-11-22
2011-08-02
ZBIGNIEW HEBEL
SEKRETARZ
2001-11-22
2008-09-23
JAN ŚPIEWAK
CZŁONEK
2001-11-22
2011-08-02
STANISŁAW MYK
SKARBNIK
2001-11-22
2011-08-02
STANISŁAW MYK
SEKRETARZ
2011-08-02
2022-06-14
JAN OLAK
CZŁONEK
2001-11-22
2007-08-30
SŁAWOMIR MIELNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-30
2011-08-02
2001-11-22
2018-06-06
CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie