KRS 0000146438
NIP5862028298
REGON19197635900000
Nazwa"ZW INWESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZW INWESTMENT
Data rejestracji 09 sty 2003 (22 lata temu) 09 sty 2003
Data usunięcia 15 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BATOREGO, 28-32, GDYNIA, 81-366, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2894500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5862028298
data rejestracji 03 kwi 2000
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 sty 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1032Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1052Z PRODUKCJA LODÓW #1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #1072Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #1082Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)SŁAWOMIR BOHDZIEWICZ
Beneficjent
SŁAWOMIR BOHDZIEWICZ
reprezentant
MAŁGORZATA ZOFIA SZUMIELEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-01-09
2013-02-11
WŁADYSŁAW STANISŁAW JAROSZEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-01-09
2013-02-11
MAREK JAROSZEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-01-09
2013-02-11
SŁAWOMIR BOHDZIEWICZ
Powiernik
2017-07-17
2021-06-15
SŁAWOMIR BOHDZIEWICZ
NADZORCA SĄDOWY
2017-04-14
2021-06-15
ZOFIA FLORA JAROSZEWICZ
Wspólnik
2003-01-09
2012-08-29
183 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 91.500,00 ZŁ
WŁADYSŁAW STANISŁAW JAROSZEWICZ
Wspólnik
2003-01-09
2013-02-11
1.195 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 597.500,00 ZŁ
MAŁGORZATA ZOFIA SZUMIELEWICZ
Wspólnik
2011-11-25
2012-08-29
255 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 127.500,00 ZŁ
Wspólnik
2012-08-29
2015-05-13
4.449 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.224.500,00 ZŁ
22165104800000
MAŁGORZATA ZOFIA SZUMIELEWICZ
Wspólnik
2013-02-11
2021-06-15
4648 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.324.000,00 ZŁ
KAROLINA WOLFF LEŚNODORSKA
Wspólnik
2016-11-18
2021-06-15
380 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 190.000,00 ZŁ
ZOFIA FLORA JAROSZEWICZ
Prokurent
2003-01-09
2017-02-03
SAMODZIELNA
MAŁGORZATA ZOFIA SZUMIELEWICZ
Likwidator
2017-02-03
2019-06-05
SŁAWOMIR BOHDZIEWICZ
Beneficjent
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI SĄD REJONOWY GDAŃSK PÓŁNOC VI GUP 104/17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji- KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI
WOJCIECH MINASIEWICZ
PREZES
2003-01-09
2009-08-28
MICHAEL CARL JAROSZEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2009-08-28
2009-12-07
JAKUB JAN SZUMIELEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2009-12-07
2013-02-11
MAŁGORZATA ZOFIA SZUMIELEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2013-02-11
2017-02-03
2003-01-09
2017-02-03
"ZW INWESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie