KRS 0000857270
NIP7010995620
REGON38692420000000
Nazwa"FUNDACJA NOVA ARS POLONIAE" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNOVA ARS POLONIAE
Data rejestracji 02 wrz 2020 (4 lata temu) 02 wrz 2020
Data usunięcia 16 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres ALEJE JEROZOLIMSKIE, 44, WARSZAWA, 00-024, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#9003Z DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA I POKREWNA #9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #8552Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #4779Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIRADOSŁAW LESZEK KWAŚNICKI
Członek Organu Nadzoru
2020-09-02
2022-03-02
ANNA KOSIOREK CZAJKA
Członek Organu Nadzoru
2020-09-02
2021-11-08
ADAM KRUŻYCKI
Członek Organu Nadzoru
2020-09-02
2022-03-02
JAKUB JÓZEFCZYK
Członek Organu Nadzoru
2020-09-02
2022-10-17
KATARZYNA BATOR
Członek Organu Nadzoru
2020-09-18
2021-11-08
PAWEŁ MYSZKA
Członek Organu Nadzoru
2020-09-18
2023-11-16
WŁODZIMIERZ CHRÓŚCIK
Członek Organu Nadzoru
2020-09-18
2023-11-16
ZOFIA WEISS
Członek Organu Nadzoru
2020-09-18
2021-11-08
ANDRZEJ PAWEŁ SZUMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-09-18
2023-11-16
KAROLINA WOLFF LEŚNODORSKA
Członek Organu Nadzoru
2021-11-08
2022-11-09
PIOTR LETOLC
Likwidator
2023-10-24
2023-11-16
RADOSŁAW LESZEK KWAŚNICKI
Beneficjent
PIOTR LETOLC
Beneficjent
PIOTR LETOLC
zgłaszający - likwidator
PIOTR LETOLC
Beneficjent
LIKWIDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADAJĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU FUNDACJI DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W TYM PREZES ZARZĄDU.
KAROL MACIEJ SZYMAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2020-09-02
2022-03-02
EMILIA TERESA ZAKRZEWSKA KOSZEL
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-09-18
2021-11-08
MARCIN KOKOSZKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-09-18
2021-11-08
MAŁGORZATA BĄCZEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2021-11-08
2022-03-02
MAŁGORZATA BĄCZEK
PREZES ZARZĄDU
2022-03-02
2023-10-24
MARTA TABOR
WICEPREZES ZARZĄDU
2022-03-02
2023-10-24
2020-09-02
2023-10-24
"FUNDACJA NOVA ARS POLONIAE"
2020-09-02
2023-10-24
UL. WILCZA, 46, WARSZAWA, 00-679, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie