KRS 0000754396
NIP1080022730
REGON38169599800000
NazwaPGNIG SUPPLY & TRADING GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Krótka nazwaPGNIG SUPPLY & TRADING GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaPGNIG SUPPLY & TRADING GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG
Data rejestracji 31 paź 2018 (6 lat temu) 31 paź 2018
Data usunięcia 13 cze 2024 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres UL. MARCINA KASPRZAKA, 25, WARSZAWA, 01-224, WARSZAWA, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego ARNULFSTRASSE, 19, MONACHIUM, 80335, MONACHIUM, NIEMCY
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3523Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#3522Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCHMARCIN WŁODZIMIERZ GAWROŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2022-06-13
2024-06-13
JOANNA ZAKRZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2022-06-25
2024-06-13
MAŁGORZATA RACZYŃSKA WEINSBERG
Członek Organu Nadzoru
2022-06-25
2023-12-06
URSZULA MONIKA KOWALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2022-07-26
2024-06-13
RADOSŁAW LESZEK KWAŚNICKI
Członek Organu Nadzoru
2022-11-29
2024-06-13
ŁUKASZ JÓZEF KROPLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-10-31
2020-03-04
BEATA ELŻBIETA STĘPNIAK
Członek Organu Nadzoru
2018-10-31
2021-01-26
JACEK POLAŃCZYK
Członek Organu Nadzoru
2021-01-26
2024-06-13
ANETA KRASUŃ
Członek Organu Nadzoru
2021-01-26
2021-06-14
DARIUSZ TOMASZ HRYNIÓW
Członek Organu Nadzoru
2018-10-31
2019-11-18
KONRAD ZAWODZIŃSKI
Prokurent
2022-11-29
2024-06-13
SAMOISTNA ODDZIAŁOWA
MAREK GABRYJELSKI
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2019-05-28
2024-06-13
UWE BODE
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2018-10-31
2019-05-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI POWOŁANO TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI POWOŁANO KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, SPÓŁKAJEST REPREZENTOWANA ŁĄCZNIE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW MOŻE UDZIELIĆ WSZYSTKIM LUB POSZCZEGÓLNYM CZŁONKOM ZARZĄDU UPRAWNIENI DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI I/LUB UPRAWNIENIA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU OSÓB TRZECICH (UPRAWNIENIE DO REPREZENTOWANIA KILKU STRON ZGODNIE Z §181 ALTERNATYWA 2 NIEM. KODEKSU CYWILNEGO [BGB]).
UWE BODE
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-10-31
2019-10-03
OLGIERD HURKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-10-03
2020-09-07
OLGIERD HURKA
CZŁONEK ZARZĄDU - UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
2020-09-07
2022-06-25
BARTŁOMIEJ KORZENIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-10-03
2020-09-07
BARTŁOMIEJ KORZENIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU - UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
2020-09-07
2022-06-13
IWETA KARINA OPOLSKA
CZŁONEK ZARZĄDU - UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
2022-06-13
2022-11-29
GRZEGORZ MACIEJ MARKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU - UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
2022-06-13
2023-09-06
ROBERT DOMINIK ŚLESZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU - UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
2022-11-16
2024-06-13
2018-10-31
2024-06-13
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
2018-10-31
2024-06-13
PGNIG SUPPLY & TRADING GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
2018-10-31
2024-06-13
PGNIG SUPPLY & TRADING GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG
2018-10-31
2024-06-13
UL. MARCINA KASPRZAKA, 25, WARSZAWA, 01-224, WARSZAWA, POLSKA
2018-10-31
2024-06-13
ARNULFSTRASSE, 19, MONACHIUM, 80335, MONACHIUM, NIEMCY
2018-10-31
2024-06-13
3523Z - HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM
2018-10-31
2024-06-13
3522Z - DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM
2018-10-31
2024-06-13
3513Z - DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2018-10-31
2024-06-13
3514Z - HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
2018-10-31
2024-06-13
4671Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie