KRS 0000543018
NIP5272730100
REGON36081841100000
NazwaCIFL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCIFL
Data rejestracji 17 lut 2015 (10 lat temu) 17 lut 2015
Data usunięcia 19 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MARCINA KASPRZAKA, 25, WARSZAWA, 01-224, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1360000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272730100
data rejestracji 03 cze 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 03 gru 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0610Z GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ #0620Z GÓRNICTWO GAZU ZIEMNEGO #0910Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA EKSPLOATACJĘ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO #1920Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #3521Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH #3523Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWYMIROSŁAW PIOTR ANKIEWICZ
Prokurent
2015-08-26
2019-04-24
PROKURA SAMOISTNA
JAN PIOTROWSKI
Likwidator
2019-04-24
2021-02-19
JAN WŁADYSŁAW PIOTROWSKI
Beneficjent
JAN WŁADYSŁAW PIOTROWSKI
reprezentant
Wspólnik
2015-02-17
2021-02-19
6.799 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.359.800,00 ZŁ
14701074000000
Wspólnik
2015-02-17
2016-01-14
1 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200,00 ZŁ
14702740400000
JAN WŁADYSŁAW PIOTROWSKI
Beneficjent
LIKWIDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ROBERT MIECZYSŁAW NOSEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-08-26
2016-01-14
DANIEL MARIA WAIS
PREZES ZARZĄDU
2015-02-17
2019-04-24
JAN PIOTROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-04-09
2019-04-24
GRZEGORZ ANDRZEJ ŚLAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-08-26
2016-01-14
2015-02-17
2018-03-16
GAS ASSETS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-03-16
2019-04-24
CIFL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie