KRS 0000490154
NIP5272707093
REGON14702740400000
NazwaPGNIG VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPGNIG VENTURES
Data rejestracji 13 gru 2013 (11 lat temu) 13 gru 2013
Data usunięcia 25 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MARCINA KASPRZAKA, 25A, WARSZAWA, 01-224, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 43540000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272707093
data rejestracji 10 mar 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 paź 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHMAŁGORZATA LIDIA PIASECKA
Beneficjent
MAREK GARNIEWSKI
Beneficjent
MAŁGORZATA LIDIA PIASECKA
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
BARTŁOMIEJ MARIA MAZURKIEWICZ
Beneficjent
EWA SKWARCZYŃSKA
Prokurent
2018-09-26
2019-05-24
PROKURA ŁĄCZNA RAZEM Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
Wspólnik
2013-12-13
2022-12-20
261.900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.190.000 ZŁOTYCH
01221673600000
Wspólnik
2022-12-20
2023-11-25
435.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 43.540.000,00 ZŁ
61018820100000
ARKADIUSZ SEKŚCIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2021-02-04
2022-09-23
JAROSŁAW ZBIGNIEW SOSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2022-12-20
2023-11-25
MAREK STANISŁAW BOROWIEC
Członek Organu Nadzoru
2023-06-30
2023-11-25
PIOTR JUROWIEC
Członek Organu Nadzoru
2019-12-31
2021-02-04
AGNIESZKA ANNA RUDZKA
Członek Organu Nadzoru
2019-12-31
2023-11-25
PIOTR ARTUR BEDNAREK
Członek Organu Nadzoru
2019-12-31
2023-11-25
BARTŁOMIEJ MARIA MAZURKIEWICZ
Beneficjent
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCIE KIEROWNICZE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
DANIEL MARIA WAIS
PREZES ZARZĄDU
2013-12-13
2018-09-26
PIOTR ADAM RECHNIO
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-12-13
2019-12-31
MAŁGORZATA LIDIA PIASECKA
PREZES ZARZĄDU
2019-12-31
2023-11-25
BARTŁOMIEJ MARIA MAZURKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-10-13
2023-11-25
MAREK GARNIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-04-27
2023-11-25
2013-12-13
2019-12-31
PGNIG SPV 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-12-13
2019-05-24
MARCINA KASPRZAKA, 25D, WARSZAWA, 01-224, WARSZAWA, POLSKA
2019-05-24
2020-05-29
UL. MARCINA KASPRZAKA, 25, WARSZAWA, 01-224, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie