KRS 0000081095
REGON00137003500000
Nazwa"PRZEDSIĘBIORSTWO ORGANIKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO ORGANIKA
Data rejestracji 14 sty 2002 (23 lata temu) 14 sty 2002
Data usunięcia 26 cze 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NOWOURSYNOWSKA, 143 K, WARSZAWA, 02-766, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 203250,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5146Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5156Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2214Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #930 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁAJERZY KOŁODZIEJCZYK
Prokurent
2002-01-14
2003-10-21
SAMOISTNA
ANNA WALKOWIAK
Prokurent
2002-01-14
2003-10-21
SAMOISTNA
ANTONI GRZEGORZ KRUK
Wspólnik
2002-01-14
2004-07-02
90 45.000 ZŁ (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ANNA WALKOWIAK
Wspólnik
2002-01-14
2004-07-02
93 46.500 ZŁ (CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
Wspólnik
2004-07-02
2009-06-26
380 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 190.000 ZŁ.
23042719200000
JERZY KOŁODZIEJCZYK
Wspólnik
2002-01-14
2004-07-02
87 43500 ZŁ (CZTERDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
ANTONI GRZEGORZ KRUK
Likwidator
2003-10-21
2004-05-11
TOMASZ RÓŻNIAK
Likwidator
2007-09-10
2007-12-11
TOMASZ RÓŻNIAK
Likwidator
2007-12-18
2008-03-19
MAŁGORZATA LIDIA PIASECKA
Likwidator
2008-03-19
2009-06-26
AGNIESZKA MONIKA GAWORCZUK
Członek Organu Nadzoru
2004-07-02
2007-01-08
PAWEŁ MARCINKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-07-02
2005-07-09
MARIUSZ RYSZARD ŁOSSOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-07-02
2005-02-02
EDMUND ZYGMUNT PAWLAK
Członek Organu Nadzoru
2005-02-02
2005-07-09
MARLENA CHŁOPIK
Członek Organu Nadzoru
2007-06-25
2009-06-26
DARIUSZ ŁODA
Członek Organu Nadzoru
2007-06-25
2009-06-26
DARIUSZ ADAM ŁODA
Członek Organu Nadzoru
2005-07-09
2007-01-08
JOANNA EWA SZKUDLAREK
Członek Organu Nadzoru
2005-07-09
2007-06-25
ADAM NERKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-01-08
2007-06-25
GRZEGORZ MAŃK
Członek Organu Nadzoru
2007-01-08
2007-01-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT JEDNOOSOBOWO
RADOSŁAW BUDNICKI
PREZES ZARZĄDU
2007-12-11
2007-12-18
ANTONI GRZEGORZ KRUK
PREZES
2002-01-14
2003-10-21
ANTONI GRZEGORZ KRUK
PREZES ZARZĄDU
2004-05-11
2004-07-02
ZBIGNIEW JASIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2004-07-02
2005-07-09
RAFAŁ SŁAWOMIR DYJUR
PREZES ZARZĄDU
2005-07-09
2007-01-29
RADOSŁAW BUDNICKI
PREZES ZARZĄDU
2007-01-29
2007-09-10
2002-01-14
2003-10-21
"PRZEDSIĘBIORSTWO ORGANIKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-10-21
2004-05-11
"PRZEDSIĘBIORSTWO ORGANIKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie