KRS 0000783966
NIP9671427150
REGON38321406900000
NazwaG INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaG INWESTYCJE
Data rejestracji 26 kwi 2019 (5 lat temu) 26 kwi 2019
Data usunięcia 13 cze 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BYDGOSKICH PRZEMYSŁOWCÓW, 6, BYDGOSZCZ, 85-862, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000050,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIDAMIAN MARCIN DWOREK
ZGŁASZAJĄCY - INNY
LESZEK KONSTANTY GIERSZEWSKI
Beneficjent
LESZEK KONSTANTY GIERSZEWSKI
Wspólnik
2019-04-26
2023-06-13
20000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1000000,00 ZŁ
TOMASZ BEK
Członek Organu Nadzoru
2019-04-26
2020-12-29
DAMIAN MARCIN DWOREK
Członek Organu Nadzoru
2022-01-25
2023-06-13
JERZY GIERSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-04-26
2023-06-13
RADOSŁAW LESZEK KWAŚNICKI
Członek Organu Nadzoru
2019-04-26
2023-06-13
MAGDALENA PROFUS BURZEC
Członek Organu Nadzoru
2020-12-29
2023-06-13
RADOSŁAW JERZY OSTROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-04-26
2022-01-25
LESZEK KONSTANTY GIERSZEWSKI
Beneficjent
LESZEK GIERSZEWSKI POSIADA 100% UDZIAŁÓW QUEST INV.WAW SP. Z O.O. W WARSZAWIE (NIP: 7011106941), A TA SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW G INWESTYCJE SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ L PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU L WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A TAKŻE CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU.
LESZEK KONSTANTY GIERSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-04-26
2019-09-05
LESZEK KONSTANTY GIERSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2020-12-15
2023-06-13
KAMILA KATARZYNA NEWLIN ŁUKOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-12-29
2023-06-13
2019-04-26
2019-09-05
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-04-26
2019-09-05
G INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-04-26
2019-09-05
UL. KRZYSZTOFA GOTOWSKIEGO, 6, BYDGOSZCZ, 85-030, BYDGOSZCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie