KRS 0000278526
NIP9522016223
REGON14092724000000
NazwaWIDAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWIDAR
Data rejestracji 23 kwi 2007 (17 lat temu) 23 kwi 2007
Data usunięcia 28 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NA SKRAJU, 68, WARSZAWA, 02-197, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1300000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (44)
#11 PRODUKCJA NAPOJÓW #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #34 PRODUKCJA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRZYCZEP I NACZEP #35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #40 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #642 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7450 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA #9001Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH #9002Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI #9003Z DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA I POKREWNA #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #930 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁAROBERT IDZIKOWSKI
Wspólnik
2007-04-23
2007-08-31
175 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.750,00 ZŁ
BARTŁOMIEJ KORZENIEWSKI
Wspólnik
2007-04-23
2007-08-31
525 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.500,00 ZŁ
WIESŁAW BARDADYN
Wspólnik
2007-04-23
2007-08-31
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ
ŁUKASZ ANDRZEJ BORKOWSKI
Wspólnik
2007-08-31
2008-07-30
540 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27 000 ZŁOTYCH
MAREK JACEK TOMASZEWSKI
Wspólnik
2007-08-31
2008-02-11
925 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 46.250 PLN
Wspólnik
2008-02-11
2013-10-08
21.440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.072.000,00 ZŁOTYCH
01211095000000
DARIUSZ MACIEJ WIŚNIEWSKI
Wspólnik
2008-03-11
2008-07-30
3000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000,- ZŁOTYCH
JAN WINCENTY KRYNICKI
Wspólnik
2011-11-07
2018-11-28
3.360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 168.000,00 ZŁOTYCH
EWA ROSIŃSKA
Wspólnik
2013-10-08
2018-11-28
21.440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.072.000 ZŁOTYCH
PIOTR JERZY JABŁOŃSKI
Wspólnik
2009-01-06
2011-11-07
6.900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 345.000,00 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF ZALEWSKI
Likwidator
2013-09-27
2018-11-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ROBERT IDZIKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-04-23
2007-08-31
MAREK JACEK TOMASZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-08-31
2008-02-11
PRZEMYSŁAW ANTONI NOWACKI
PREZES ZARZĄDU
2008-02-11
2009-02-02
MARIUSZ ALEKSANDER NOWAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-02-11
2009-02-02
MARIUSZ ALEKSANDER NOWAK
PREZES ZARZĄDU
2009-02-02
2013-09-27
JULITA ANNA WIKTORZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-02-02
2011-11-07
JAN KRYNICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-11-07
2013-09-27
2007-04-23
2007-08-31
RBB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-08-31
2008-02-11
MJT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-02-11
2008-03-11
IMPULS SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-03-11
2013-09-27
WIDAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-04-23
2008-02-11
PATRIOTÓW, 77, WARSZAWA, 04-950, WARSZAWA, POLSKA
2008-02-11
2008-07-30
WESTERPLATTE, 14 A, JÓZEFÓW, 05-410, JÓZEFÓW, POLSKA
2008-07-30
2009-04-29
PRZECŁAWSKA, 4, WARSZAWA, 03-879, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie