KRS 0000214523
NIP2810007615
REGON21130095400000
NazwaDEPONY SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ " W LIKWIDACJI"
Krótka nazwaDEPONY SERWIS " "
Data rejestracji 09 sie 2004 (20 lat temu) 09 sie 2004
Data usunięcia 21 gru 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 28B, NOWE KUROWO, 66-540, STARE KUROWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2265410,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3822Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCHLESZEK ZADURA
Członek Organu Nadzoru
2004-08-09
2013-02-01
ERIK SELLBERG
Członek Organu Nadzoru
2004-08-09
2015-12-21
ARNE REDELIUS
Członek Organu Nadzoru
2004-08-09
2008-02-27
PER BARTHOLF
Członek Organu Nadzoru
2004-08-09
2015-12-21
GRZEGORZ JANUSZ MAJKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-08-09
2006-12-01
STEFAN KRAUZE
Członek Organu Nadzoru
2004-08-09
2009-10-29
MARIAN PIECHOCKI
Członek Organu Nadzoru
2006-12-01
2009-10-29
MICHAEL CEDERBORG
Członek Organu Nadzoru
2013-02-01
2015-12-21
REIN LEIPALU
Członek Organu Nadzoru
2008-02-27
2013-02-01
Wspólnik
2004-08-09
2015-12-21
98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2220101,80 ZŁ
01735609200000
GMINA STARE KUROWO
Wspólnik
2004-08-09
2004-12-28
23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 521.044,30 ZŁ
KRZYSZTOF ZALEWSKI
Likwidator
2015-03-11
2015-12-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH I MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W POZOSTAŁYM PRZYPADKU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.
ANDRZEJ BOGACKI
PREZES
2004-08-09
2005-12-23
ARTUR ŁOPUSZKO
PREZES ZARZĄDU
2005-12-23
2010-11-24
AGNIESZKA PANKAU
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-02-27
2013-02-21
WIESŁAW CIEPLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-11-24
2015-03-11
2004-08-09
2007-12-14
RAGN-SELLS NOWE KUROWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-12-14
2015-03-11
DEPONY SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie