KRS 0000147419
NIP5272326936
REGON01719570800000
NazwaMAZOWIECKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMAZOWIECKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA
Data rejestracji 24 sty 2003 (22 lata temu) 24 sty 2003
Data usunięcia 07 lis 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRUCZA, 6/14, WARSZAWA, 00-537, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1255800000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (34)
#3522Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM #4950A TRANSPORT RUROCIĄGAMI PALIW GAZOWYCH #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #9102Z DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW #9103Z KONSERWACJA ZABYTKÓW #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #5812Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) W TRYBIE ONLINE #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIWspólnik
2003-01-24
2013-11-07
1.255.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.255.800.000 ZŁOTYCH
01221673600000
OREST NAZARUK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-24
2004-09-27
ANDRZEJ JANUSZ OSIADACZ
Członek Organu Nadzoru
2003-04-23
2004-09-27
KRZYSZTOF NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2003-06-13
2006-10-17
MARCIN JAKUB KIERZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-10
2005-07-21
ANDRZEJ BREWCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-09-27
2006-05-08
PIOTR KOCZOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-09-27
2006-10-17
RADOSŁAW DUDZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-07-21
2007-04-02
PIOTR DAMIAN SUDOŁ
Członek Organu Nadzoru
2010-08-10
2012-06-21
PAWEŁ MIECZYSŁAW SIKORSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-05-08
2013-11-07
MAREK MIROSŁAW BOGACKI
Członek Organu Nadzoru
2013-01-08
2013-11-07
MONIKA GROM
Prokurent
2003-06-13
2003-11-03
PROKURA SAMOISTNA
ADAM BARTOSIEWICZ
Prokurent
2009-09-16
2013-11-07
PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE ZWIĄZANE SĄ Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI WE WSPÓŁDZIAŁANIU Z PREZESEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
WOJCIECH ARTUR KIETLIŃSKI
Prokurent
2007-09-24
2013-11-07
PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE ZWIĄZANE SĄ Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI WE WSPÓŁDZIAŁANIU Z PREZESEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄDU JEST JEDNOOSOBOWY - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU
MICHAŁ ANTONI SZUBSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-01-24
2007-07-20
MAŁGORZATA IZABELLA DERLICKA CZAJA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-01-24
2007-07-20
KAZIMIERZ NOWAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-01-24
2007-07-20
KAZIMIERZ NOWAK
PREZES ZARZĄDU
2007-07-20
2013-11-07
MONIKA GROM
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-11-03
2007-07-20
DANIEL RYMARZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-07-20
2013-11-07
JAN ANYSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-20
2013-11-07
2003-01-24
2007-06-27
MAZOWIECKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-06-27
2008-09-15
MAZOWIECKI OPERATOR SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-01-24
2005-07-21
KASPRZAKA, 25, WARSZAWA, 01-224, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie