KRS 0000280502
NIP8551550226
REGON32034729100000
NazwaPOLSKIE LNG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOLSKIE LNG
Data rejestracji 21 maj 2007 (17 lat temu) 21 maj 2007
Data usunięcia 31 gru 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BUNKROWA, 1, ŚWINOUJŚCIE, 72-602, ŚWINOUJŚCIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 110000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8551550226
data rejestracji 20 cze 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 mar 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1110B WYDOBYWANIE GAZU ZIEMNEGO #4021Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7310 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEPAWEŁ ADAM PIEKARNIAK
Prokurent
2008-09-25
2009-12-31
PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU (PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA)
GRZEGORZ JAN LEWANDOWSKI
Prokurent
2008-09-25
2009-12-31
PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU (PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA)
BOŻENA HELENA ANOSOWICZ
Prokurent
2007-06-12
2009-09-30
PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU (PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA)
MARCIN STARK
Prokurent
2007-12-21
2008-02-15
PROKURA ŁĄCZNA
MARCIN PIOTR ZAMOJSKI
Prokurent
2008-02-15
2009-12-31
PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU (PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA)
TOMASZ PAWEŁ STĘPIEŃ
Beneficjent
MARCIN PAWEŁ KAPKOWSKI
Beneficjent
ARTUR MACIEJ ZAWARTKO
Beneficjent
KRZYSZTOF ANDRZEJ JACKOWSKI
reprezentant
TOMASZ PAWEŁ STĘPIEŃ
reprezentant
KRZYSZTOF ANDRZEJ JACKOWSKI
Beneficjent
Wspólnik
2007-05-21
2008-12-31
50.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000.000,00 ZŁ
01221673600000
Wspólnik
2008-12-31
2009-12-31
110.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 110.000.000,00 ZŁ
01571669800000
MARIAN ŁUKASZEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-06-03
2009-03-06
MIKOŁAJ EDWARD BUDZANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-09-12
2009-08-13
WOJCIECH NORBERT KOWALSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-04-06
2009-12-31
JAN CHADAM
Członek Organu Nadzoru
2009-04-06
2009-12-31
IGOR MAREK WASILEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-04-06
2009-08-21
KRZYSZTOF JAN ŻUK
Członek Organu Nadzoru
2009-08-13
2009-12-31
SŁAWOMIR ŚLIWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-08-21
2009-12-31
RAFAŁ KRZYSZTOF WITTMANN
Członek Organu Nadzoru
2007-05-21
2009-07-13
GRZEGORZ KŁOCZKO
Członek Organu Nadzoru
2007-05-21
2008-06-03
BOGUSŁAW ADAM MARZEC
Członek Organu Nadzoru
2007-05-21
2008-06-03
TOMASZ PAWEŁ STĘPIEŃ
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI BĘDĄCEJ JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI POLSKIE LNG S.A.
PREZES ZARZĄDU
MARCIN PAWEŁ KAPKOWSKI
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI BĘDĄCEJ JEDYNYM AKCJONARIUSZEM POLSKIEGO LNG S.A.
ARTUR MACIEJ ZAWARTKO
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI BĘDĄCEJ JEDYNYM AKCJONARIUSZEM POLSKIEGO LNG S.A.
KRZYSZTOF ANDRZEJ JACKOWSKI
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI BĘDĄCEJ JEDYNYM AKCJONARIUSZEM POLSKIEGO LNG S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TADEUSZ MAREK ZWIERZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-05-21
2009-08-21
TADEUSZ MAREK ZWIERZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-08-21
2009-12-31
JAN STANISŁAW CZEREPOK
WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH
2008-06-03
2008-12-31
ZBIGNIEW JAN RAPCIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-06-04
2009-08-21
ZBIGNIEW JAN RAPCIAK
PREZES ZARZĄDU
2009-08-21
2009-12-31
2007-05-21
2009-12-31
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-05-21
2009-12-31
POLSKIE LNG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-05-21
2009-12-31
BUNKROWA, 1, ŚWINOUJŚCIE, 72-602, ŚWINOUJŚCIE, POLSKA
2007-05-21
2009-12-31
1110B - GÓRNICTWO GAZU ZIEMNEGO
2007-05-21
2009-12-31
4021Z - WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH
2007-05-21
2009-12-31
6311 - PRZEŁADUNEK TOWARÓW
2007-05-21
2009-12-31
6312 - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
2007-05-21
2009-12-31
7012Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2007-05-21
2009-12-31
7020Z - WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2007-05-21
2009-12-31
7121Z - WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO
2007-05-21
2009-12-31
7310 - PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
2007-05-21
2009-12-31
7430Z - BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie