KRS 0000053900
NIP5930100448
REGON19125090600000
NazwaGPEC TCZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGPEC TCZEW
Data rejestracji 19 paź 2001 (23 lata temu) 19 paź 2001
Data usunięcia 12 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ROKICKA, 16, TCZEW, 83-110, TCZEW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 17836500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5930100448
data rejestracji 18 maj 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 gru 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3521Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH #3522Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM #3523Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCHALEKSANDRA MARIA DULKIEWICZ
Beneficjent
LUCYNA MARIA FEDEROWICZ
Beneficjent
LUCYNA MARIA FEDEROWICZ
zgłaszający - członek zarządu
VOLKMAR MÜLLER
Beneficjent
1961-04-20
MAIK PIEHLER
Beneficjent
1975-03-07
KARSTEN ROGALL
Beneficjent
1968-10-10
BURKHARD JUNG
Beneficjent
1958-03-07
ULF MIDDELBERG
Beneficjent
1967-04-29
MICHAEL MANFRED THEIS
Beneficjent
1956-11-27
MARCIN LEWANDOWSKI
Beneficjent
THOMAS SHROTER
Członek Organu Nadzoru
2004-05-14
2004-09-10
MARTIN MEIGEN
Członek Organu Nadzoru
2004-09-10
2012-06-11
ADAM STANYER
Członek Organu Nadzoru
2004-09-10
2015-03-02
JERZY ADAM GRYS
Członek Organu Nadzoru
2007-01-26
2023-01-12
ANKE TUSCHEK
Członek Organu Nadzoru
2007-09-28
2009-07-21
SZCZEPAN LEON LEWNA
Członek Organu Nadzoru
2007-09-28
2013-05-24
KRZYSZTOF ANTONI WITOSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-12-18
2018-06-15
GREGOR RICHARD KOSTORZ
Członek Organu Nadzoru
2012-06-11
2013-05-24
MARTIN MEIGEN
Członek Organu Nadzoru
2012-10-09
2015-11-04
BARBARA RENATA STANUCH
Członek Organu Nadzoru
2013-05-24
2019-04-01
STADTWERKE LEIPZIG GMBH
Wspólnik
2001-10-19
2012-07-04
ILOŚĆ UDZIAŁÓW - 35.668; ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW - 17.834.000,00 ZŁ.
GMINA MIEJSKA TCZEW
Wspólnik
2001-10-19
2002-07-02
3.701 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.850.500,- ZŁ
000598500
Wspólnik
2012-07-04
2023-01-12
ILOŚĆ UDZIAŁÓW - 35.673; ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW - 17.836.500,00 ZŁ.
19056743000000
BOGUSŁAW ROMAN JUSTA
Prokurent
2004-01-06
2004-09-10
SAMOISTNA
TADEUSZ ANDRZEJ SOJKA
Prokurent
2004-09-10
2005-08-01
PROKURA ŁĄCZNA Z A.TRUCHNOWICZ
ALEKSANDRA LUDWIKA ŻWIKIEWICZ
Prokurent
2008-09-22
2009-01-21
PROKURA SAMOISTNA
ANDRZEJ HENRYK BORKOWSKI
Prokurent
2011-09-12
2015-09-16
PROKURA SAMOISTNA
ANNA KATARZYNA JAKÓB
Prokurent
2014-11-07
2016-04-19
SAMOISTNA
MARCIN LEWANDOWSKI
Prokurent
2014-11-07
2015-09-16
SAMOISTNA
ALEKSANDRA LUDWIKA TRUCHANOWICZ
Prokurent
2004-09-10
2005-08-01
PROKURA ŁĄCZNA Z T.SOJKA
KATARZYNA ALEKSANDRA BILECKA
Prokurent
2016-04-19
2021-05-10
PROKURA SAMOISTNA
ANITA EWELINA FRĄCKIEWICZ
Prokurent
2021-05-10
2021-07-27
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR KRZYSZTOF DEMBIŃSKI
Prokurent
2021-07-27
2023-01-12
PROKURA SAMOISTNA
ALEKSANDRA MARIA DULKIEWICZ
Beneficjent
REPREZENTANT KOMUNALNEJ OSOBY PRAWNEJ (GMINY MIASTA GDAŃSKA) BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 17,14% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O. (GDAŃSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.) POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁKI (GPEC TCZEW SP. Z O.O.)
LUCYNA MARIA FEDEROWICZ
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI (GPEC TCZEW SP. Z O.O.)
VOLKMAR MÜLLER
Beneficjent
REPREZENTANT SPÓŁKI PRAWA NIEMIECKIEGO (LVV LEIPZIGER VERSORGUNGS- UND VERKEHRSGESSELLCHAFT MBH) BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA NIEMIECKIEGO (STADTWERKE LEIPZIG GMBH) POSIADAJĄCEJ 82,86% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O. (GDAŃSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.), KTÓREJ PRZYSŁUGUJE 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE (GPEC TCZEW SP. Z O.O.)
MAIK PIEHLER
Beneficjent
REPREZENTANT SPÓŁKI PRAWA NIEMIECKIEGO (STADTWERKE LEIPZIG GMBH) BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 82,86 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z .O.O. (GDAŃSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.) POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE (GPEC TCZEW SP. Z O.O.)
KARSTEN ROGALL
Beneficjent
REPREZENTANT SPÓŁKI PRAWA NIEMIECKIEGO (STADTWERKE LEIPZIG GMBH) BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 82,86 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z .O.O. (GDAŃSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.) POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE (GPEC TCZEW SP. Z O.O.)
BURKHARD JUNG
Beneficjent
REPREZENTANT KOMUNALNEJ OSOBY PRAWNEJ PRAWA NIEMIECKIEGO (MIASTA LIPSK) BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA NIEMIECKIEGO (LVV LEIPZIGER VERSORGUNGS- UND VERKEHRSGESSELLCHAFT MBH) POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA NIEMIECKIEGO (STADTWERKE LEIPZIG GMBH) DYSPONUJĄCEJ 82,86% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O. (GDAŃSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.), KTÓREJ PRZYSŁUGUJE 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE (GPEC TCZEW SP. Z O.O.)
ULF MIDDELBERG
Beneficjent
REPREZENTANT SPÓŁKI PRAWA NIEMIECKIEGO (LVV LEIPZIGER VERSORGUNGS- UND VERKEHRSGESSELLCHAFT MBH) BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA NIEMIECKIEGO (STADTWERKE LEIPZIG GMBH) POSIADAJĄCEJ 82,86% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O. (GDAŃSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.), KTÓREJ PRZYSŁUGUJE 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE (GPEC TCZEW SP. Z O.O.)
MICHAEL MANFRED THEIS
Beneficjent
REPREZENTANT SPÓŁKI PRAWA NIEMIECKIEGO (LVV LEIPZIGER VERSORGUNGS- UND VERKEHRSGESSELLCHAFT MBH) BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA NIEMIECKIEGO (STADTWERKE LEIPZIG GMBH) POSIADAJĄCEJ 82,86% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O. (GDAŃSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.), KTÓREJ PRZYSŁUGUJE 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE (GPEC TCZEW SP. Z O.O.)
MARCIN LEWANDOWSKI
Beneficjent
REPREZENTANT SPÓŁKI Z .O.O. (GDAŃSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.) BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE (GPEC TCZEW SP. Z O.O.)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARIUSZ JAN NOCH
PREZES ZARZĄDU
2001-10-19
2002-07-02
MARIUSZ JAN NOCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-02
2004-01-06
BARBARA RENATA STANUCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-19
2004-05-14
BARBARA RENATA STANUCH
PREZES ZARZĄDU
2004-05-14
2013-05-24
LUCYNA MARIA FEDEROWICZ
PREZES ZARZĄDU
2013-05-24
2023-01-12
2001-10-19
2015-08-03
ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ TCZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie