KRS 0000225295
NIP5932432396
REGON19310836000000
NazwaTRANS POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTRANS POLONIA
Data rejestracji 29 gru 2004 (20 lat temu) 29 gru 2004
Data usunięcia 18 wrz 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ROKICKA, 16, TCZEW, 83-110, TCZEW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5932432396
data rejestracji 16 gru 2004
status Czynny
03109010980000000136602099
SANPL 1 Oddział w Gdańsku
ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA
04105017641000009030827829
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
08109010980000000119606154
SANPL 1 Oddział w Gdańsku
ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA
14105017641000002427782830
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
19116022020000000111275467
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
30105017641000002441318892
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
43116022020000000351069123
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
45109010980000000122040673
SANPL 1 Oddział w Gdańsku
ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA
60109010980000000131820913
SANPL 1 Oddział w Gdańsku
ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA
64109010980000000135871755
SANPL 1 Oddział w Gdańsku
ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7131Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #6021B TRANSPORT PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY DROGOWY #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #6340A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6340B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH WODNYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEMANDRZEJ GRACZYK
Wspólnik
2004-12-29
2005-07-05
910 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.500,00 ZŁ.
MARIUSZ GRZEGORZ MISZTA
Wspólnik
2005-07-05
2008-01-21
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ.
DARIUSZ STANISŁAW CEGIELSKI
Wspólnik
2005-07-05
2008-09-18
8.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 425.000 ZŁOTYCH
ZBIGNIEW MARIAN ADAMSKI
Wspólnik
2005-07-05
2008-01-21
4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000 ZŁ.
PAWEŁ MARCIN CZERNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-09-19
2008-09-18
AGNIESZKA JOLANTA MELER
Członek Organu Nadzoru
2007-09-19
2008-09-18
ZBIGNIEW MARIAN ADAMSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-09-19
2008-09-18
KRZYSZTOF BARTŁOMIEJ PŁACHTA
Członek Organu Nadzoru
2007-09-19
2008-09-18
1959-08-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARIUSZ GRZEGORZ MISZTA
PREZES ZARZĄDU
2004-12-29
2006-01-17
DARIUSZ STANISAŁW CEGIELSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-01-17
2008-09-18
2004-12-29
2005-07-05
ROKICKA, 16, TCZEW, 83-130, TCZEW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie