KRS 0000297680
NIP9542365984
REGON27698650100000
NazwaINTERBUD DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINTERBUD DEVELOPMENT
Data rejestracji 08 lut 2008 (17 lat temu) 08 lut 2008
Data usunięcia 24 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOSYNIERÓW GDYŃSKICH, 51, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50400,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6832 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #741 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO, ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJANITA MARIA PIELIN
Beneficjent
MIKOŁAJ MARIA SAWCZYN
reprezentant
Wspólnik
2008-02-08
2011-05-16
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50400 ZŁ.
27107670500000
Wspólnik
2011-05-16
2021-02-24
120 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.400,00 ZŁ
21000263400000
MIKOŁAJ MARIA SAWCZYN
Likwidator
2020-03-31
2021-02-24
ANITA MARIA PIELIN
Beneficjent
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE "INTERBUD-WEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTACJI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO,NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTACJI UPRAWNIONYMI SĄ WSPÓŁDZIAŁAJĄCY ZE SOBĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
JAROSŁAW WITOLD WIĘCEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-08
2011-05-16
GRZEGORZ LEWANDOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-05-16
2012-05-28
GRZEGORZ JAN LEWANDOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-05-28
2016-05-09
JACEK BOGDAN SOWIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-05-09
2016-12-14
PAWEŁ KRAJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-12-14
2018-02-20
2008-02-08
2011-05-16
INSTAL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-05-16
2020-03-31
INTERBUD DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-02-08
2011-05-16
AL. ROŹDZIEŃSKIEGO, 188, KATOWICE, 40-203, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie