KRS 0000608138
NIP7811925296
REGON36398336900000
NazwaMR SUB 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMR SUB 19
Data rejestracji 17 mar 2016 (9 lat temu) 17 mar 2016
Data usunięcia 03 cze 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SKÓRZEWSKA, 19, SKÓRZEWO, 60-185, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7811925296
data rejestracji 16 lis 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 19 kwi 2024
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEMACIEJ SIKORSKI
Beneficjent
JACEK BOGDAN SOWIŃSKI
zgłaszający - likwidator
SGB FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Wspólnik
2016-03-17
2017-03-22
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5,000,00 ZŁ
146970018
Wspólnik
2017-03-22
2024-06-03
9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ
09298584300000
JACEK BOGDAN SOWIŃSKI
Likwidator
2023-04-28
2024-06-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
RAFAŁ ROCH ADAMCZYK
PREZES ZARZĄDU
2016-03-17
2017-03-22
DARIUSZ WŁADYSŁAW KOJAT
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-03-17
2017-03-22
JACEK BOGDAN SOWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-03-22
2023-04-28
2016-03-17
2023-04-28
MR SUB 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-03-17
2017-03-22
UL. JASIELSKA, 16A, POZNAŃ, 60-476, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie