KRS 0000007876
NIP7770003469
REGON00481115500000
NazwaBANK ROZWOJU CUKROWNICTWA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBANK ROZWOJU CUKROWNICTWA
Data rejestracji 17 kwi 2001 (23 lata temu) 17 kwi 2001
Data usunięcia 23 sie 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres MICKIEWICZA, 33, POZNAŃ, 60-959, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25063800,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 25063800,00 PLN
Wartość nominalna akcji12,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji2088650
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6512A POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ BANKOWAJOANNA KATARZYNA ŁĄCZYŃSKA SUCHODOLSKA
Likwidator
2009-09-10
2012-08-23
MARIUSZ PIOTR CHOLEWA
Likwidator
2009-09-10
2012-08-23
RYSZARD ANTONI CHMIELEWSKI
Likwidator
2009-09-10
2012-08-23
STANISŁAW KAZIMIERZ GIERSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-04-17
2001-08-10
JOANNA KATARZYNA ŁĄCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-04-17
2001-08-10
ANDRZEJ PARAFIANOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-08-10
2005-07-29
JERZY STANISŁAW SUCHNICKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-10
2002-09-06
STANISŁAW KAZIMIERZ GIERSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-10
2002-09-06
HENRYK PRZYBYLSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-10
2007-06-22
WIESŁAW KALINOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-10
2002-09-06
ARTUR NIERADKO
Członek Organu Nadzoru
2002-09-06
2004-01-12
ROMUALD PYZIK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-06
2004-01-12
LIDIA JABŁONOWSKA LUBA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-12
2006-12-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD BANKU
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWIE OSOBY DZIAŁAJĄCE ŁĄCZNIE SPOSRÓD POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BANKU, PROKURENTÓW LUB PEŁNOMOCNIKÓW DZIAŁAJĄCYCH W GRANICACH UDZIELONYCH PEŁNOMOCNICTW.
MACIEJ SIKORSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-17
2001-08-10
MARIUSZ PIOTR CHOLEWA
PREZES ZARZĄDU
2007-05-15
2009-09-10
WIESŁAW ŻÓŁTKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-04-17
2001-08-10
RYSZARD ANTONI CHMIELEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-04-17
2001-08-10
PRZEMYSŁAW ARKADIUSZ BARTOSZEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-04-17
2001-05-24
WIESŁAW ŻÓŁTKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-08-10
2002-09-06
JOANNA KATARZYNA ŁĄCZYŃSKA SUCHODOLSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-06
2009-09-10
JERZY STANISŁAW SUCHNICKI
PREZES ZARZĄDU
2003-01-30
2004-01-12
STANISŁAW BERKIETA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-05-14
2004-10-20
STANISŁAW BERKIETA
PREZES ZARZĄDU
2004-10-20
2006-12-12
2001-04-17
2009-09-10
BANK ROZWOJU CUKROWNICTWA SPÓŁKA AKCYJNA
2001-04-17
2004-12-10
MICKIEWICZA, 35, POZNAŃ, 60-959, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie