KRS 0000032687
NIP5671407582
REGON01269117600000
NazwaHORTEX HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaHORTEX HOLDING
Data rejestracji 01 sie 2001 (23 lata temu) 01 sie 2001
Data usunięcia 20 kwi 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres MSZCZONOWSKA, 2, WARSZAWA, 02-337, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 410625000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 410625000,00 PLN
Wartość nominalna akcji50,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji8212500
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1032Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#108 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #1107Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH #2053Z PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH #463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWKRZYSZTOF HALOTA
Prokurent
2001-08-01
2011-11-04
ŁĄCZNA, ZWYKŁA
WOJCIECH FELIKS JANIK
Prokurent
2001-08-01
2001-11-29
ŁĄCZNA, ZWYKŁA
MIROSŁAW GRACZYK
Prokurent
2008-02-13
2009-12-30
SAMOISTNA
ARKADIUSZ JACEK CHMAL
Prokurent
2012-05-22
2014-06-26
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.
AGNIESZKA TOMASZEWSKA
Prokurent
2011-12-02
2015-09-09
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JERZY SUCHNICKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-01
2002-10-17
ANDRZEJ WITAK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-01
2002-10-17
SEVKI ACUNER
Członek Organu Nadzoru
2001-08-01
2002-10-17
WOJCIECH GOC
Członek Organu Nadzoru
2001-08-01
2017-04-20
DARIUSZ PAPROT
Członek Organu Nadzoru
2001-08-01
2003-03-03
DARIUSZ DANILUK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-01
2001-11-29
JANUSZ MICHAŁ ŻOŁYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-15
2007-12-07
PERRY LLOYD
Członek Organu Nadzoru
2002-10-17
2009-03-27
PAUL JEREMY
Członek Organu Nadzoru
2002-10-17
2009-03-27
JOHAN DAHLFORS
Członek Organu Nadzoru
2007-12-07
2009-11-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
TOMASZ KURPISZ
WICEPREZES DS. OPERACYJNYCH
2001-08-01
2002-11-21
TOMASZ KURPISZ
PREZES ZARZĄDU
2002-11-21
2017-02-23
TOMASZ KURPISZ
PREZES ZARZĄDU
2017-04-03
2017-04-20
PIOTR MACIEJ MAJCHRZAK
WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH
2001-08-01
2001-11-29
WOJCIECH FELIKS JANIK
WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH
2001-11-29
2003-02-05
WOJCIECH FELIKS JANIK
WICEPREZES DS. KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI
2003-02-05
2005-07-14
MIROSŁAW GRACZYK
WICEPREZES ZARZĄDU DS. OPERACYJNYCH
2009-12-30
2016-11-23
KRZYSZTOF MARIUSZ STOJANOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU DS. SPRZEDAŻY I DYSTRYBUCJI
2012-03-13
2016-11-23
ARKADIUSZ JACEK CHMAL
WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH
2014-06-26
2017-02-23
ARKADIUSZ JACEK CHMAL
WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH
2017-04-03
2017-04-20
2001-08-01
2017-02-23
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-08-01
2017-02-23
HORTEX HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
2001-08-01
2002-12-30
PRZEMYSŁOWA, 13, PŁOŃSK, 09-100, PŁOŃSK, POLSKA
2002-12-30
2007-05-28
WARECKA, 11A, WARSZAWA, 00-034, WARSZAWA, POLSKA
2007-05-28
2017-02-23
MSZCZONOWSKA, 2, WARSZAWA, 02-337, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie