KRS 0000239855
NIP5242548595
REGON14022205400000
NazwaMARYWILSKA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMARYWILSKA -
Data rejestracji 22 sie 2005 (19 lat temu) 22 sie 2005
Data usunięcia 09 lut 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MARYWILSKA, 26, WARSZAWA, 03-228, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2050000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4637Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWPIOTR PYŁKA
Wspólnik
2005-08-22
2007-10-19
50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.000 ZŁ
ANDRZEJ PYŁKA
Wspólnik
2005-08-22
2015-11-09
450 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 45.000 ZŁ
JAN KAZIMIERZ PYŁKA
Wspólnik
2007-10-19
2015-11-09
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2015-11-09
2016-02-09
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.050.000,00 ZŁ
01269117600000
JACEK FRANCISZEK MACIEJEWSKI
Prokurent
2015-01-20
2015-12-11
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
ANDRZEJ FORMAS
Prokurent
2015-11-09
2016-02-09
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
TOMASZ EUGENIUSZ KURPISZ
Członek Organu Nadzoru
2015-11-09
2016-02-09
DARIUSZ JAROSŁAW PAPROT
Członek Organu Nadzoru
2015-11-09
2016-02-09
ARKADIUSZ JACEK CHMAL
Członek Organu Nadzoru
2015-11-09
2016-02-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
MARIUSZ SEBASTIAN KRAJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-08-22
2015-05-11
MARIUSZ SEBASTIAN KRAJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-05-11
2015-07-17
REMIGIUSZ CZERNECKI
PREZES ZARZĄDU
2015-05-11
2016-02-09
MICHAŁ ANDRZEJ HRYC
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-05-11
2016-02-09
2005-08-22
2016-02-09
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-08-22
2016-02-09
MARYWILSKA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-08-22
2016-02-09
MARYWILSKA, 26, WARSZAWA, 03-228, WARSZAWA, POLSKA
2015-01-20
2016-02-09
4639Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
2015-01-20
2016-02-09
4632Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA
2015-01-20
2016-02-09
4633Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH
2015-01-20
2016-02-09
4634B - SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH
2015-01-20
2016-02-09
4636Z - SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH
2015-01-20
2016-02-09
4637Z - SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW
2015-01-20
2016-02-09
4638Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI
2015-01-20
2016-02-09
4631Z - SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW
2015-01-20
2016-02-09
4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
2015-01-20
2016-02-09
5210B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie