KRS 0000032656
NIP7262202978
REGON47173051200000
Nazwa"DWD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDWD
Data rejestracji 01 sie 2001 (23 lata temu) 01 sie 2001
Data usunięcia 05 wrz 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MAGAZYNOWA, 7, BIELANY WROCŁAWSKIE, 55-040, KOBIERZYCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 34482000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#5134 SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #5135Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #1598Z PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7485Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #5225Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7440Z REKLAMABROWARY DOLNOŚLĄSKIE "PIAST" SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-08-01
2006-03-24
64.400 (SZEŚĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE CZTERYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 32.200.000 (TRZYDZIEŚCI DWA MILIONY DWIEŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
931002521
Wspólnik
2006-03-24
2012-04-04
68.964 (SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET SZEŚĆDZIESIĄT CZTERY) UDZIAŁY PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 34.482.000 ZŁ (TRZYDZIEŚCI CZTERY MILIONY CZTERYSTA OSIEMDZIESIĄT DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)
93100252100000
Wspólnik
2012-04-04
2013-09-05
68964 (SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET SZEŚĆDZIESIĄT CZTERY) UDZIAŁY KAŻDY PO 500 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 34.482.000 ZŁ (TRZYDZIEŚCI CZTERY MILIONY CZTERYSTA OSIEMDZIESIĄT DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)
85163884400000
CHRISTOPH WIECZOREK
Prokurent
2001-08-01
2002-03-21
SAMOISTNA
PAWEŁ ZBIGNIEW OSTROWSKI
Prokurent
2003-09-08
2004-09-03
ŁĄCZNA
DARIUSZ ANDRZEJ HOFFMANN
Prokurent
2005-01-14
2005-01-25
ŁĄCZNA - PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z KTÓRYMKOLWIEK Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
GRAŻYNA BRZĄKAŁA
Likwidator
2012-05-29
2013-09-05
RYSZARD VARISELLA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-01
2002-03-21
RYSZARD KĘPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-01
2002-03-21
MAREK KARABUŁA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-01
2002-03-21
ROMAN PACHULSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-01
2001-10-29
KRZYSZTOF JERZY BAŁANDA
Członek Organu Nadzoru
2005-01-25
2006-11-24
IRENEUSZ PIOTR SMAGA
Członek Organu Nadzoru
2005-04-05
2006-11-24
ANDRZEJ ROMAN KOTFIS
Członek Organu Nadzoru
2006-11-24
2008-08-22
MICHAŁ JASZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2006-11-24
2007-07-30
PAWEŁ ROBERT PIWOWAR
Członek Organu Nadzoru
2007-07-30
2013-09-05
SŁAWOMIR KRECZMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-08-22
2009-12-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM, NA ZASADZIE REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU ZE SOBĄ LUB 1(JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.
ANDRZEJ JAROSŁAW RZEPECKI
PREZES
2001-08-01
2001-10-29
GRAŻYNA BRZĄKAŁA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-05-10
2012-05-29
WŁODZIMIERZ BOBIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-01-25
2005-10-06
DARIUSZ ANDRZEJ HOFFMANN
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-01-25
2009-12-09
PAWEŁ PIOTR BEDNARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2005-10-06
2008-08-22
IRENEUSZ STANISŁAW KOLASIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-12-09
2012-05-29
PIOTR MIKOŁAJUK
WICEPREZES
2001-08-01
2002-03-21
CEZARY KUPIEC
PREZES ZARZĄDU
2003-05-10
2005-01-25
ROMAN PACHULSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-29
2002-03-21
JERZY WŁADYSŁAW PODJARKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-03-21
2002-08-30
2001-08-01
2004-04-16
"DRINKS DYSTRYBUCJA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-04-16
2004-11-19
DRINKS WOJCIECHOWSCY DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-11-19
2012-05-29
"DWD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-01
2004-01-12
JEDNOŚCI NARODOWEJ, 202, WROCŁAW, 50-302, WROCŁAW, POLSKA
2004-01-12
2007-03-05
JEDNOŚCI NARODOWEJ, 204/210, WROCŁAW, 50-302, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie