KRS 0000053160
NIP8652078825
REGON83041345500000
NazwaBIOMASA GRUPA TAURON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBIOMASA GRUPA TAURON
Data rejestracji 12 paź 2001 (23 lata temu) 12 paź 2001
Data usunięcia 29 sty 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ENERGETYKÓW, 13, STALOWA WOLA, 37-450, STALOWA WOLA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 255446,50 PLN
Dane kontaktowe
Email SEKRETARIAT@BIOMASA-GRUPATAURON.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #383 ODZYSK SUROWCÓW #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCHELEKTROWNIA "STALOWA WOLA" SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-10-12
2013-01-17
4267 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 237.885,25 ZŁ.
830294832
Wspólnik
2013-01-17
2015-04-27
4267 - 237.885,25 ZŁ
27685494600000
Wspólnik
2015-04-27
2016-01-29
4267 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55,75 ZŁ
24052469700000
TADEUSZ BIJOK
Członek Organu Nadzoru
2011-07-11
2012-06-28
KAZIMIERZ STANEK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-08
2003-03-11
WITOLD CZYŻEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-01-08
2011-07-11
ADAM WALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-25
2003-03-11
BRONISŁAW NIEMIEC
Członek Organu Nadzoru
2003-03-11
2007-06-11
JERZY KURZELEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-11
2012-06-28
JULIAN PIOTR KOZA
Członek Organu Nadzoru
2007-06-11
2010-08-05
JERZY WIELEBA
Członek Organu Nadzoru
2010-08-05
2014-08-28
GRZEGORZ PIOTR WRONA
Członek Organu Nadzoru
2012-06-28
2014-08-28
ALINA MAJEWSKA ŁYSOŃ
Członek Organu Nadzoru
2012-06-28
2014-08-28
JANUSZ JANUSZEWSKI
Prokurent
2007-06-29
2013-01-17
ŁĄCZNA
IRENA KAPUŚCIŃSKA
Prokurent
2013-07-31
2014-10-02
ŁĄCZNA
ALINA KOBA
Prokurent
2014-10-02
2016-01-29
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JANUSZ JANUSZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU DYREKTOR TECHNICZNY
2001-10-12
2007-06-29
JACEK LUDWIK JASIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-17
2013-07-31
TOMASZ MAJKA
WICEPREZES ZARZĄDU DYREKTOR HANDLOWY
2014-09-25
2015-05-12
RYSZARD DROBNY
PREZES ZARZĄDU DYREKTOR NACZELNY
2001-10-12
2013-07-31
JACEK LUDWIK JASIŃSKI
PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR NACZELNY
2013-07-31
2015-05-12
TOMASZ MAJKA
PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR NACZELNY
2015-05-12
2016-01-29
JAN KOZIARA
WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR HANDLOWY
2015-05-12
2016-01-29
2001-10-12
2014-10-30
"BUDO-TRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie